JANA LOHNICKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
50012, 78737532, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 2145, 28d |
|
JANA LOHNICKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
50012, 78737532, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 2145, 28d, Jana Masaryka 2145/28d, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
JANA LOHNICKÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2019
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
50009, 23812273, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mrštíkova, 933, 18 |
|
JANA LOHNICKÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2019
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
50009, 23812273, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mrštíkova, 933, 18, Mrštíkova 933/18, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Tomáš Lohnický
|
Neaktivní
od 10.09.2010
|
jednatel |
11.08.2001 |
Adresa: |
50009, 23812273, Hradec Králové, Mrštíkova, 933 |
|
Jana Lohnická
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
11.08.2001 |
Adresa: |
50009, 23812273, Hradec Králové, Mrštíkova, 933 |
|
Tomáš Lohnický
|
Neaktivní
od 10.09.2010
|
jednatel |
11.08.2001 |
Adresa: |
50009, 23812273, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mrštíkova, 933, 18, Mrštíkova 933/18, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
JANA LOHNICKÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
11.08.2001 |
Adresa: |
50009, 23812273, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mrštíkova, 933, 18, Mrštíkova 933/18, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Broulík
|
Neaktivní
od 11.08.2001
|
jednatel |
08.07.1996 |
Adresa: |
50012, Hradec Králové, E. Beneše, 1563 |
|
Daniel Čep
|
Neaktivní
od 11.08.2001
|
jednatel |
08.07.1996 |
Adresa: |
50002, 23886382, Hradec Králové, S. K. Neumanna, 329 |
|
Zbyněk Novotný
|
Neaktivní
od 11.08.2001
|
jednatel |
08.07.1996 |
Adresa: |
50012, Hradec Králové, E. Beneše, 1529 |
|
Ing. Jiří Broulík
|
Neaktivní
od 11.08.2001
|
jednatel |
08.07.1996 |
Adresa: |
50012, 23818557, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1563, 6, třída Edvarda Beneše 1563/6, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
DANIEL ČEP
|
Neaktivní
od 11.08.2001
|
jednatel |
08.07.1996 |
Adresa: |
50002, 23886382, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, S. K. Neumanna, 329, 23, S. K. Neumanna 329/23, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Zbyněk Novotný
|
Neaktivní
od 11.08.2001
|
jednatel |
08.07.1996 |
Adresa: |
50012, 23818212, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1529, 72, třída Edvarda Beneše 1529/72, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|