Robert Mička
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2014 |
Adresa: |
66449, 28116054, Ostopovice, Ostopovice, Padělky, 432, 21 |
|
Robert Mička
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2014 |
Adresa: |
66449, 28116054, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Padělky, 432, 21, Padělky 432/21, 66449 Ostopovice |
|
JAN BAYERLE
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
jednatel |
29.04.2014 |
Adresa: |
41501, 20262141, Teplice, Teplice, Ševčíkova, 1433, 6 |
|
JAN BAYERLE
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
jednatel |
29.04.2014 |
Adresa: |
41501, 20262141, Teplice, Teplice, Teplice, Ševčíkova, 1433, 6, Ševčíkova 1433/6, 41501 Teplice |
|
Mgr. Jiří Mička
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
Jednatel |
31.08.2001 |
Adresa: |
58001, 9604693, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí, 1857 |
|
Mgr. Jiří Mička
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
Jednatel |
31.08.2001 |
Adresa: |
58001, 9604693, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí, 1857, Smetanovo náměstí 1857, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Mgr. Jakub Novák
|
Neaktivní
od 31.08.2001
|
Jednatel |
08.02.2000 |
Adresa: |
Trutnov, Střední předměstí, Spojenecká 43 |
|
Mgr. Jakub Novák
|
Neaktivní
od 31.08.2001
|
Jednatel |
08.02.2000 |
Adresa: |
54101, 2256860, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Spojenecká, 43, Spojenecká 43, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Václav Bauer
|
Neaktivní
od 08.02.2000
|
druhý jednatel |
31.07.1996 |
Adresa: |
9590765, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Valech, 264 |
|
Ing. Robert Mička
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
první jednatel |
31.07.1996 |
Adresa: |
9588329, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Horní, 6 |
|
Václav Bauer
|
Neaktivní
od 08.02.2000
|
druhý jednatel |
31.07.1996 |
Adresa: |
58001, 9590765, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Valech, 264, Na Valech 264, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. Robert Mička
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
první jednatel |
31.07.1996 |
Adresa: |
58001, 9588329, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Horní, 6, Horní 6, 58001 Havlíčkův Brod |
|