MARTIN ČADA
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2024 |
Adresa: |
53002, 75514559, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Pod Vinicí, 2843, Pod Vinicí 2843, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
MICHAL PEŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
50009, 73262781, Hradec Králové, Malšovice, K Orlici, 802 |
|
MICHAL PEŠEK
|
Neaktivní
od 28.06.2024
|
Jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
50009, 73262781, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, K Orlici, 802, K Orlici 802, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Michal Pešek
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
Jednatel |
09.07.2001 |
Adresa: |
50009, 23806656, Hradec Králové, Hradec Králové, Šemberova, čp. 355 |
|
Michal Pešek
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
Jednatel |
09.07.2001 |
Adresa: |
50009, 23806656, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Šemberova, 355, 8a, Šemberova 355/8a, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Ing. Daniel Jakwerth
|
Neaktivní
od 09.07.2001
|
Jednatel |
28.08.1996 |
Adresa: |
54101, 2259303, Trutnov, Trutnov, náměstí Hraničářů, 285 |
|
Ing. Daniel Jakwerth
|
Neaktivní
od 09.07.2001
|
Jednatel |
28.08.1996 |
Adresa: |
54101, 2259303, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, náměstí Hraničářů, 285, náměstí Hraničářů 285, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|