LIBOR RACIK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.08.2017 |
Adresa: |
53341, 13160672, Pardubice, Vlčí Habřina, Vlčí Habřina, 104 |
|
LIBOR RACIK
|
Neaktivní
od 06.09.2023
|
člen představenstva |
06.09.2023 |
Adresa: |
53341, 13160672, Pardubice, Vlčí Habřina, Vlčí Habřina, 104, č.p. 104, 53341 Vlčí Habřina |
|
LIBOR RACIK
|
Neaktivní
od 06.09.2023
|
člen představenstva |
29.08.2017 |
Adresa: |
53341, 13160672, Pardubice, Vlčí Habřina, Vlčí Habřina, 104, č.p. 104, 53341 Vlčí Habřina |
|
MICHAL LOUČKA
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
člen představenstva |
27.10.2016 |
Adresa: |
53002, 7672934, Pardubice, Pardubice, Mnětice, Tuněchodská, 75 |
|
MICHAL LOUČKA
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
člen představenstva |
27.10.2016 |
Adresa: |
53002, 7672934, Pardubice, Pardubice, Mnětice, Tuněchodská, 75, Tuněchodská 75, Mnětice, 53002 Pardubice |
|
Michal Loučka
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
člen představenstva |
14.01.2011 |
Adresa: |
53002, 7672934, Pardubice, Mnětice, Tuněchodská, 75 |
|
MICHAL LOUČKA
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
člen představenstva |
14.01.2011 |
Adresa: |
53002, 7672934, Pardubice, Pardubice, Mnětice, Tuněchodská, 75, Tuněchodská 75, Mnětice, 53002 Pardubice |
|
Michal Loučka
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
předseda představenstva |
11.04.2009 |
Adresa: |
53002, 7672934, Pardubice, Mnětice, Tuněchodská, 75 |
|
MICHAL LOUČKA
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
předseda představenstva |
11.04.2009 |
Adresa: |
53002, 7672934, Pardubice, Pardubice, Mnětice, Tuněchodská, 75, Tuněchodská 75, Mnětice, 53002 Pardubice |
|
Romana Tichá
|
Neaktivní
od 11.04.2009
|
předseda představenstva |
22.04.2008 |
Adresa: |
28802, 1235460, Nymburk, Ivana Olbrachta, 1911 |
|
René Roček
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
člen představenstva |
22.04.2008 |
Adresa: |
53003, 7718951, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 357 |
|
Romana Tichá
|
Neaktivní
od 11.04.2009
|
předseda představenstva |
22.04.2008 |
Adresa: |
28802, 1235460, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Ivana Olbrachta, 1911, Ivana Olbrachta 1911, 28802 Nymburk |
|
René Roček
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
člen představenstva |
22.04.2008 |
Adresa: |
53003, 7718951, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 357, Na Drážce 357, Studánka, 53003 Pardubice |
|
Michal Loučka
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
předseda představenstva |
07.09.2006 |
Adresa: |
53002, 7672934, Pardubice, Mnětice, Tuněchodská, 75 |
|
Monika Ročková
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
člen představenstva |
07.09.2006 |
Adresa: |
46353, Rynoltice, Jítrava, 51 |
|
MICHAL LOUČKA
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
předseda představenstva |
07.09.2006 |
Adresa: |
53002, 7672934, Pardubice, Pardubice, Mnětice, Tuněchodská, 75, Tuněchodská 75, Mnětice, 53002 Pardubice |
|
Monika Ročková
|
Neaktivní
od 14.01.2011
|
člen představenstva |
07.09.2006 |
Adresa: |
46353, 23615991, Liberec, Rynoltice, Jítrava, 51, Jítrava 51, 46353 Rynoltice |
|
Monika Ročková
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
Předseda představenstva |
12.11.2005 |
Adresa: |
Jítrava 51, Rynoltice 463 53, okr. Liberec |
|
René Roček
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
člen představenstva |
12.11.2005 |
Adresa: |
53002, 7710399, Pardubice, Gorkého, 2172 |
|
Monika Ročková
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
Předseda představenstva |
12.11.2005 |
Adresa: |
46353, 25634852, Liberec, Rynoltice, Jítrava, Jítrava č.ev. 51, 46353 Rynoltice |
|
René Roček
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
člen představenstva |
12.11.2005 |
Adresa: |
53002, 7710399, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Gorkého, 2172, Gorkého 2172, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Monika Jirmanová
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
Předseda představenstva |
29.11.2002 |
Adresa: |
Jítrava 51, Rynoltice 463 53, okr. Liberec |
|
Monika Jirmanová
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
Předseda představenstva |
29.11.2002 |
Adresa: |
46353, 25634852, Liberec, Rynoltice, Jítrava, Jítrava č.ev. 51, 46353 Rynoltice |
|
Monika Loučková
|
Neaktivní
od 29.11.2002
|
Předseda představenstva |
21.11.2000 |
Adresa: |
46012, 23702761, Liberec, Balbínova, 423 |
|
Ladislav Křivánek
|
Neaktivní
od 09.08.2003
|
První místopředseda představenstva |
21.11.2000 |
Adresa: |
53012, 7723628, Pardubice, Erno Košťála, 988 |
|
Jiří Korol
|
Neaktivní
od 09.08.2003
|
Druhý místopředseda představenstva |
21.11.2000 |
Adresa: |
53002, 7766297, Pardubice, Zelenobranská, 71 |
|
Darina Loučková
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
Člen představenstva |
21.11.2000 |
Adresa: |
53321, 7671776, Pardubice, Na Rybníčkách, 169 |
|
Aleš Jirman
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
Člen představenstva |
21.11.2000 |
Adresa: |
Liberec 6-Rochlice, Gagarinova, 781/11 |
|
Monika Loučková
|
Neaktivní
od 29.11.2002
|
Předseda představenstva |
21.11.2000 |
Adresa: |
46001, 23702761, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Balbínova, 423, 12, Balbínova 423/12, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Ladislav Křivánek
|
Neaktivní
od 09.08.2003
|
První místopředseda představenstva |
21.11.2000 |
Adresa: |
53012, 7723628, Pardubice, Pardubice, Studánka, Erno Košťála, 988, Erno Košťála 988, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Jiří Korol
|
Neaktivní
od 09.08.2003
|
Druhý místopředseda představenstva |
21.11.2000 |
Adresa: |
53002, 7766297, Pardubice, Pardubice, Pardubice-Staré Město, Zelenobranská, 71, Zelenobranská 71, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
|
Darina Loučková
|
Neaktivní
od 12.11.2005
|
Člen představenstva |
21.11.2000 |
Adresa: |
53301, 7671776, Pardubice, Pardubice, Černá za Bory, Na Rybníčkách, 169, Na Rybníčkách 169, Černá za Bory, 53301 Pardubice |
|
Aleš Jirman
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
Člen představenstva |
21.11.2000 |
Adresa: |
46006, 23673940, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Gagarinova, 781, 11, Gagarinova 781/11, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Pavel Koča
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
První místopředseda představenstva |
22.06.1998 |
Adresa: |
20709846, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvořákova, 669 |
|
Bohuslav Zpěvák
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
Druhý místopředseda představenstva |
22.06.1998 |
Adresa: |
5197091, Chrudim, Načešice, 127 |
|
Pavel Koča
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
První místopředseda představenstva |
22.06.1998 |
Adresa: |
36017, 20709846, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Dvořákova, 669, 27, Dvořákova 669/27, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Bohuslav Zpěvák
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
Druhý místopředseda představenstva |
22.06.1998 |
Adresa: |
53803, 5197091, Chrudim, Načešice, Načešice, 127, č.p. 127, 53803 Načešice |
|
Michal Morávek
|
Neaktivní
od 22.06.1998
|
Člen představenstva |
16.10.1996 |
Adresa: |
7706669, Pardubice, Pardubice, Gorkého, 1780 |
|
Jiří Topolský
|
Neaktivní
od 22.06.1998
|
Člen představenstva |
16.10.1996 |
Adresa: |
7674121, Dražkovice, 29 |
|
Luděk Král
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
Předseda představenstva |
16.10.1996 |
Adresa: |
7778686, Pardubice, Pardubice, Štrossova, 172 |
|
Michal Morávek
|
Neaktivní
od 22.06.1998
|
Člen představenstva |
16.10.1996 |
Adresa: |
53002, 7706669, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Gorkého, 1780, Gorkého 1780, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JIŘÍ TOPOLSKÝ
|
Neaktivní
od 22.06.1998
|
Člen představenstva |
16.10.1996 |
Adresa: |
53333, 7674121, Pardubice, Pardubice, Dražkovice, 29, Dražkovice 29, 53333 Pardubice |
|
Luděk Král
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
Předseda představenstva |
16.10.1996 |
Adresa: |
53003, 7778686, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova, 172, Štrossova 172, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|