Ing. LIBOR NOSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
51601, 21544531, Rychnov nad Kněžnou, Jahodov, Jahodov, 7 |
|
JANA HOLÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
51601, 27732975, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, 200 |
|
Ing. LIBOR NOSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
51601, 21544531, Rychnov nad Kněžnou, Jahodov, Jahodov, 7, č.p. 7, 51601 Jahodov |
|
JANA HOLÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
51601, 27732975, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, 200, Dlouhá Ves 200, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Jana Holá
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
51601, 27732975, Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, 200 |
|
JANA HOLÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
51601, 27732975, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, 200, Dlouhá Ves 200, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Ing. Libor Nosek
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
06.08.2010 |
Adresa: |
51601, 21544531, Jahodov, 7 |
|
Ing. LIBOR NOSEK
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
06.08.2010 |
Adresa: |
51601, 21544531, Rychnov nad Kněžnou, Jahodov, Jahodov, 7, č.p. 7, 51601 Jahodov |
|
Jan Roleček
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Jednatel |
10.06.2010 |
Adresa: |
51601, 26725860, Rychnov nad Kněžnou, Orlická, 1700 |
|
Svatopluk Škava
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Jednatel |
10.06.2010 |
Adresa: |
51755, 9803939, Rybná nad Zdobnicí, 107 |
|
Jan Roleček
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Jednatel |
10.06.2010 |
Adresa: |
51601, 26725860, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Orlická, 1700, Orlická 1700, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Svatopluk Škava
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Jednatel |
10.06.2010 |
Adresa: |
51755, 9803939, Rychnov nad Kněžnou, Rybná nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí, 107, č.p. 107, 51755 Rybná nad Zdobnicí |
|
Jana Popiolková
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
Jednatel |
08.04.2010 |
Adresa: |
51601, 27732975, Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, 200 |
|
Jana Popiolková
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
Jednatel |
08.04.2010 |
Adresa: |
51601, 27732975, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, 200, Dlouhá Ves 200, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Bc. David Jedlička
|
Neaktivní
od 08.04.2010
|
Jednatel |
07.02.2004 |
Adresa: |
51757, 9780459, Pěčín, čp. 75 |
|
Jana Popiolková
|
Neaktivní
od 08.04.2010
|
Jednatel |
07.02.2004 |
Adresa: |
51601, 9854916, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1458 |
|
Bc. David Jedlička
|
Neaktivní
od 08.04.2010
|
Jednatel |
07.02.2004 |
Adresa: |
51757, 9780459, Rychnov nad Kněžnou, Pěčín, Pěčín, 75, č.p. 75, 51757 Pěčín |
|
Jana Popiolková
|
Neaktivní
od 08.04.2010
|
Jednatel |
07.02.2004 |
Adresa: |
51601, 9854916, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1458, Mírová 1458, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Ing. Libor Nosek
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Jednatel |
16.03.2002 |
Adresa: |
51601, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Jahodov, čp. 7 |
|
Ing. LIBOR NOSEK
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Jednatel |
16.03.2002 |
Adresa: |
51601, 21544531, Rychnov nad Kněžnou, Jahodov, Jahodov, 7, č.p. 7, 51601 Jahodov |
|
Ing. Libor Nosek
|
Neaktivní
od 16.03.2002
|
Jednatel |
30.04.1999 |
Adresa: |
51601, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Jahodov, 7 |
|
Jiří Hering
|
Neaktivní
od 08.04.2010
|
Jednatel |
30.04.1999 |
Adresa: |
51756, 9807942, Rychnov nad Kněžnou, Slatina nad Zdobnicí, čp. 50 |
|
Ing. LIBOR NOSEK
|
Neaktivní
od 16.03.2002
|
Jednatel |
30.04.1999 |
Adresa: |
51601, 21544531, Rychnov nad Kněžnou, Jahodov, Jahodov, 7, č.p. 7, 51601 Jahodov |
|
Jiří Hering
|
Neaktivní
od 08.04.2010
|
Jednatel |
30.04.1999 |
Adresa: |
51756, 9807942, Rychnov nad Kněžnou, Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí, 50, č.p. 50, 51756 Slatina nad Zdobnicí |
|
Ing. Libor Nosek
|
Neaktivní
od 30.04.1999
|
Jednatel |
20.11.1996 |
Adresa: |
51601, Rychnov n. Kn., Mírová, 1541 |
|
Jiří Hering
|
Neaktivní
od 30.04.1999
|
Jednatel |
20.11.1996 |
Adresa: |
51701, 21555613, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Spojovací, 441 |
|
Zdeněk Runt
|
Neaktivní
od 16.03.2002
|
Jednatel |
20.11.1996 |
Adresa: |
56185, Ústí nad Orlicí, Česká Rybná, Hejnice, 76 |
|
Ing. Libor Nosek
|
Neaktivní
od 30.04.1999
|
Jednatel |
20.11.1996 |
Adresa: |
51601, 9855734, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1541, Mírová 1541, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Jiří Hering
|
Neaktivní
od 30.04.1999
|
Jednatel |
20.11.1996 |
Adresa: |
51701, 21555613, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Spojovací, 441, Spojovací 441, 51701 Solnice |
|
Zdeněk Runt
|
Neaktivní
od 16.03.2002
|
Jednatel |
20.11.1996 |
Adresa: |
76, Ústí nad Orlicí, Česká Rybná, Hejnice, 56185, Hejnice 76, 56185 Česká Rybná, okres: Ústí nad Orlicí, Česká republika |
|