JAN LUKÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2024 |
Adresa: |
50601, 17435099, Jičín, Jičín, Holínské Předměstí, Seifertova, 435, Seifertova 435, Holínské Předměstí, 50601 Jičín |
|
JAN LUKÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
50601, 17531217, Jičín, Valdické Předměstí, Pod lipami, 896 |
|
PETR SVÍTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
50601, 17440131, Jičín, Nové Město, Dlouhá, 560 |
|
PETR SVÍTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
50601, 17440131, Jičín, Jičín, Nové Město, Dlouhá, 560, Dlouhá 560, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Bc. TOMÁŠ FRÝBA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.04.2014 |
Adresa: |
50601, 25338544, Jičín, Nové Město, K. Vika, 264 |
|
Bc. TOMÁŠ FRÝBA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.04.2014 |
Adresa: |
50601, 25338544, Jičín, Jičín, Nové Město, K. Vika, 264, K. Vika 264, Nové Město, 50601 Jičín |
|
JAN LUKÁČ
|
Neaktivní
od 23.02.2024
|
jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
50601, 17531217, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Pod lipami, 896, Pod lipami 896, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Bc. Tomáš Frýba
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
jednatel |
17.12.2010 |
Adresa: |
50601, 25338544, Jičín, K. Vika, 264 |
|
Bc. TOMÁŠ FRÝBA
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
jednatel |
17.12.2010 |
Adresa: |
50601, 25338544, Jičín, Jičín, Nové Město, K. Vika, 264, K. Vika 264, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Petr Žďárský
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
jednatel |
14.12.2007 |
Adresa: |
50601, 17482844, Jičín, Jičín, Robousy, 28 |
|
Petr Žďárský
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
jednatel |
14.12.2007 |
Adresa: |
50601, 17482844, Jičín, Jičín, Robousy, 28, Robousy 28, 50601 Jičín |
|
Petr Žďárský
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
Jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
50601, 17531080, Jičín, Jičín, Pod lipami, 881 |
|
Petr Žďárský
|
Neaktivní
od 14.12.2007
|
Jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
50601, 17531080, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Pod lipami, 881, Pod lipami 881, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|