Ing. JIŘÍ ROZÍNEK
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
19.06.2014 |
Adresa: |
51793, 25047132, Dobré, Dobré, 145 |
|
JAROMÍR ZIMA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
19.06.2014 |
Adresa: |
51701, 21556873, Solnice, Solnice, Poříčí, 567 |
|
Ing. JIŘÍ ROZÍNEK
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
19.06.2014 |
Adresa: |
51793, 25047132, Rychnov nad Kněžnou, Dobré, Dobré, 145, č.p. 145, 51793 Dobré |
|
JAROMÍR ZIMA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
19.06.2014 |
Adresa: |
51701, 21556873, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Poříčí, 567, Poříčí 567, 51701 Solnice |
|
JAN ROZÍNEK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
51793, 9718931, Dobré, Dobré, 36 |
|
JAN ROZÍNEK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
51793, 9718931, Rychnov nad Kněžnou, Dobré, Dobré, 36, č.p. 36, 51793 Dobré |
|
Jan Rozínek
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
Předseda představenstva |
13.12.2004 |
Adresa: |
51793, 9718931, Dobré, 36 |
|
Ing. Jiří Rozínek
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
Místopředseda představenstva |
13.12.2004 |
Adresa: |
51793, 25047132, Dobré, 145 |
|
Jaromír Zima
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
Člen představenstva |
13.12.2004 |
Adresa: |
51701, 21556873, Solnice, Poříčí, 567 |
|
JAN ROZÍNEK
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
Předseda představenstva |
13.12.2004 |
Adresa: |
51793, 9718931, Rychnov nad Kněžnou, Dobré, Dobré, 36, č.p. 36, 51793 Dobré |
|
Ing. JIŘÍ ROZÍNEK
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
Místopředseda představenstva |
13.12.2004 |
Adresa: |
51793, 25047132, Rychnov nad Kněžnou, Dobré, Dobré, 145, č.p. 145, 51793 Dobré |
|
JAROMÍR ZIMA
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
Člen představenstva |
13.12.2004 |
Adresa: |
51701, 21556873, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Poříčí, 567, Poříčí 567, 51701 Solnice |
|
Jaromír Zima
|
Neaktivní
od 13.12.2004
|
Člen představenstva |
24.02.2003 |
Adresa: |
51701, 21556873, Solnice, Poříčí, 567 |
|
JAROMÍR ZIMA
|
Neaktivní
od 13.12.2004
|
Člen představenstva |
24.02.2003 |
Adresa: |
51701, 21556873, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Poříčí, 567, Poříčí 567, 51701 Solnice |
|
Jan Rozínek
|
Neaktivní
od 13.12.2004
|
Předseda představenstva |
14.03.2001 |
Adresa: |
9718931, Dobré, 36 |
|
JAN ROZÍNEK
|
Neaktivní
od 13.12.2004
|
Předseda představenstva |
14.03.2001 |
Adresa: |
51793, 9718931, Rychnov nad Kněžnou, Dobré, Dobré, 36, č.p. 36, 51793 Dobré |
|
Jan Rozínek
|
Neaktivní
od 14.03.2001
|
Člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
9718931, Dobré, 36 |
|
Ing. Petr Pakosta
|
Neaktivní
od 24.02.2003
|
Člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
Ohnišov - Zákraví, 18 |
|
Ladislav Michl
|
Neaktivní
od 13.12.2004
|
Člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
9719598, Dobré, 138 |
|
JAN ROZÍNEK
|
Neaktivní
od 14.03.2001
|
Člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
51793, 9718931, Rychnov nad Kněžnou, Dobré, Dobré, 36, č.p. 36, 51793 Dobré |
|
Ing. Petr Pakosta
|
Neaktivní
od 24.02.2003
|
Člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
18, Ohnišov - Zákraví, Ohnišov - Zákraví 18, Česká republika |
|
LADISLAV MICHL
|
Neaktivní
od 13.12.2004
|
Člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
51793, 9719598, Rychnov nad Kněžnou, Dobré, Dobré, 138, č.p. 138, 51793 Dobré |
|