Mgr. TOMÁŠ UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 05.07.2016
|
Jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
50003, 23907070, Hradec Králové, Slezské Předměstí, U Plováren, 516, 3 |
|
Ing. JAROSLAV ČEJCHAN
|
Neaktivní
od 05.07.2016
|
Jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
50302, 15800059, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Průmyslová, 266 |
|
Mgr. TOMÁŠ UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 05.07.2016
|
Jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
50003, 23907070, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, U Plováren, 516, 3, U Plováren 516/3, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. Jaroslav Čejchan
|
Neaktivní
od 05.07.2016
|
Jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
50302, 15800059, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Průmyslová, 266, Průmyslová 266, 50302 Předměřice nad Labem |
|
Mgr. TOMÁŠ UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
Jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
50003, 23907070, Hradec Králové, Slezské Předměstí, U Plováren, 516, 3 |
|
Ing. JAROSLAV ČEJCHAN
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
Jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
50302, 15800059, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Průmyslová, 266 |
|
Ing. Jaroslav Čejchan
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
Jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
50302, 15800059, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Průmyslová, 266, Průmyslová 266, 50302 Předměřice nad Labem |
|
Mgr. TOMÁŠ UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
Jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
50003, 23907070, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, U Plováren, 516, 3, U Plováren 516/3, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Mgr. Tomáš Uhlíř
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
Jednatel |
06.01.2004 |
Adresa: |
23907070, Hradec Králové, U Plováren, 516 |
|
Ing. Jaroslav Čejchan
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
Jednatel |
06.01.2004 |
Adresa: |
15800059, Předměřice nad Labem, Průmyslová, čp. 266 |
|
Mgr. TOMÁŠ UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
Jednatel |
06.01.2004 |
Adresa: |
50003, 23907070, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, U Plováren, 516, 3, U Plováren 516/3, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. Jaroslav Čejchan
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
Jednatel |
06.01.2004 |
Adresa: |
50302, 15800059, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Předměřice nad Labem, Průmyslová, 266, Průmyslová 266, 50302 Předměřice nad Labem |
|
PhDr. Ladislav Bartůška
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
Jednatel |
18.03.1997 |
Adresa: |
50333, 15796299, Urbanice, 33 |
|
PhDr. LADISLAV BARTŮŠKA
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
Jednatel |
18.03.1997 |
Adresa: |
50327, 15796299, Hradec Králové, Urbanice, Urbanice, 33, č.p. 33, 50327 Urbanice |
|