Ing. JAROSLAV ČEPL
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.12.2014 |
Adresa: |
58001, 9605771, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Dobrovského, 2021 |
|
Ing. JAROSLAVA DOMKÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.12.2014 |
Adresa: |
58001, 9650342, Okrouhlice, Chlístov, 3 |
|
Ing. JAROSLAV ČEPL
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.12.2014 |
Adresa: |
58001, 9605771, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Dobrovského, 2021, Dobrovského 2021, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. JAROSLAVA DOMKÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.12.2014 |
Adresa: |
58001, 9650342, Havlíčkův Brod, Okrouhlice, Chlístov, 3, Chlístov 3, 58001 Okrouhlice |
|
Ing. JANA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2013 |
Adresa: |
58301, 9363513, Čachotín, Čachotín, 32 |
|
Ing. JANA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2013 |
Adresa: |
58301, 9363513, Havlíčkův Brod, Čachotín, Čachotín, 32, č.p. 32, 58301 Čachotín |
|
Ing. Jaroslava Domkářová
|
Neaktivní
od 09.12.2014
|
Jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
58001, 999999999, Okrouhlice, Chlístov, 3 |
|
Ing. JAROSLAVA DOMKÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2014
|
Jednatel |
05.10.2009 |
Adresa: |
58001, 9650342, Havlíčkův Brod, Okrouhlice, Chlístov, 3, Chlístov 3, 58001 Okrouhlice |
|
Ing. Jana Novotná
|
Neaktivní
od 05.10.2009
|
Jednatel |
20.08.1997 |
Adresa: |
9363513, Havlíčkův Brod, Čachotín, 32 |
|
Ing. JANA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2009
|
Jednatel |
20.08.1997 |
Adresa: |
58301, 9363513, Havlíčkův Brod, Čachotín, Čachotín, 32, č.p. 32, 58301 Čachotín |
|
Ing. Petr Dědič
|
Neaktivní
od 20.08.1997
|
Jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
58001, 9605771, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Dobrovského, 2021 |
|
Ing. BOHUMIL VOKÁL
|
Neaktivní
od 22.07.2013
|
Jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
58001, 9611941, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Wolkerova, 2739 |
|
Ing. JAROSLAV ČEPL
|
Neaktivní
od 09.12.2014
|
Jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
58001, 9605771, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Dobrovského, 2021 |
|
ing. Petr Dědič
|
Neaktivní
od 20.08.1997
|
Jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
58001, 9605771, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Dobrovského, 2021, Dobrovského 2021, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. Bohumil Vokál
|
Neaktivní
od 22.07.2013
|
Jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
58001, 9611941, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Wolkerova, 2739, Wolkerova 2739, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. JAROSLAV ČEPL
|
Neaktivní
od 09.12.2014
|
Jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
58001, 9605771, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Dobrovského, 2021, Dobrovského 2021, 58001 Havlíčkův Brod |
|