JUDr. PAVEL PORADA
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.11.2020 |
Adresa: |
14900, 21843023, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Na sádce, 1746, 7 |
|
JUDr. Pavel Porada
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.11.2020 |
Adresa: |
14900, 21843023, Praha, Chodov, Na sádce, 1746, 7, Na sádce 1746/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. JAN BUK
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
Jednatel |
26.03.2019 |
Adresa: |
41301, 16857640, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Prokopova, 520 |
|
Mgr. JAN BUK
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
Jednatel |
26.03.2019 |
Adresa: |
41301, 16857640, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Prokopova, 520, Prokopova 520, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Ing. LADISLAV ROŽENSKÝ
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
53352, 26742811, Staré Hradiště, Brozany, 136 |
|
Ing. LADISLAV ROŽENSKÝ
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
53352, 26742811, Pardubice, Staré Hradiště, Brozany, 136, Brozany 136, 53352 Staré Hradiště |
|
Milan Belinger
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
28.01.2015 |
Adresa: |
12800, 21728968, Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 384, 56 |
|
Bc. DANIEL MOŽÍŠ
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
jednatel |
28.01.2015 |
Adresa: |
53002, 7709013, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská, 2025 |
|
Milan Belinger
|
Neaktivní
od 27.02.2015
|
jednatel |
28.01.2015 |
Adresa: |
12800, 21728968, Praha, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 384, 56, Rašínovo nábřeží 384/56, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Bc. DANIEL MOŽÍŠ
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
jednatel |
28.01.2015 |
Adresa: |
53002, 7709013, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská, 2025, Jindřišská 2025, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Milan Belinger
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
12800, 21728968, Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 384, 56 |
|
Milan Belinger
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
12800, 21728968, Praha, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 384, 56, Rašínovo nábřeží 384/56, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Milan Belinger
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
12.09.2011 |
Adresa: |
12800, 21728968, Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 56 |
|
Milan Belinger
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
12.09.2011 |
Adresa: |
12800, 21728968, Praha, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 384, 56, Rašínovo nábřeží 384/56, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Bc. DANIEL MOŽÍŠ
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
jednatel |
24.05.2010 |
Adresa: |
53002, 7709013, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská, 2025 |
|
Bc. DANIEL MOŽÍŠ
|
Neaktivní
od 28.01.2015
|
jednatel |
24.05.2010 |
Adresa: |
53002, 7709013, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská, 2025, Jindřišská 2025, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Daniel Možíš
|
Neaktivní
od 24.05.2010
|
Jednatel |
15.04.1997 |
Adresa: |
53002, 7709013, Pardubice, Pardubice, Jindřišská, 2025 |
|
Daniel Možíš
|
Neaktivní
od 24.05.2010
|
Jednatel |
15.04.1997 |
Adresa: |
53002, 7709013, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská, 2025, Jindřišská 2025, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|