Miroslav Andriyanov Petrov
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
jednatel |
14.02.2013 |
Adresa: |
Varna, Vezraždane, 80, vchod A |
|
Miroslav Andriyanov Petrov
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
jednatel |
14.02.2013 |
Adresa: |
80, vchod A, Varna, Vezraždane, Vezraždane 80, vchod A, Varna, Bulharsko |
|
Jaroslav Pavlíček
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
Jednatel |
20.02.2004 |
Adresa: |
23930021, Hradec Králové, Formánkova, 511 |
|
Pavel Juška
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
Jednatel |
20.02.2004 |
Adresa: |
9776567, Opočno, Palackého, 430 |
|
Ladislav Pavlíček
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
Jednatel |
20.02.2004 |
Adresa: |
23930021, Hradec Králové, Formánkova, 511 |
|
Jaroslav Pavlíček
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
Jednatel |
20.02.2004 |
Adresa: |
50011, 23930021, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 511, 13, Formánkova 511/13, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
PAVEL JUŠKA
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
Jednatel |
20.02.2004 |
Adresa: |
51773, 9776567, Rychnov nad Kněžnou, Opočno, Opočno, Palackého, 430, Palackého 430, 51773 Opočno |
|
Ladislav Pavlíček
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
Jednatel |
20.02.2004 |
Adresa: |
50011, 23930021, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 511, 13, Formánkova 511/13, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
JUDr. Ladislav Pavlíček
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
Jednatel |
15.05.1997 |
Adresa: |
7582919, Pardubice, Ráby, 102 |
|
Ladislav Pavlíček
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
Jednatel |
15.05.1997 |
Adresa: |
23930021, Hradec Králové, Hradec Králové, Formánkova, 511 |
|
Pavel Juška
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
Jednatel |
15.05.1997 |
Adresa: |
9776567, Opočno, Palackého, 430 |
|
JUDr. Ladislav Pavlíček
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
Jednatel |
15.05.1997 |
Adresa: |
53352, 7582919, Pardubice, Ráby, Ráby, 102, č.p. 102, 53352 Ráby |
|
Ladislav Pavlíček
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
Jednatel |
15.05.1997 |
Adresa: |
50011, 23930021, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 511, 13, Formánkova 511/13, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
PAVEL JUŠKA
|
Neaktivní
od 20.02.2004
|
Jednatel |
15.05.1997 |
Adresa: |
51773, 9776567, Rychnov nad Kněžnou, Opočno, Opočno, Palackého, 430, Palackého 430, 51773 Opočno |
|