Ing. TEREZA KROPÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2017 |
Adresa: |
53705, 18903568, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1208 |
|
Ing. TEREZA KROPÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2017 |
Adresa: |
53705, 18903568, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1208, Na Větrníku 1208, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
EDUARD KROPÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
53701, 25430955, Chrudim, Sobětuchy, Sobětuchy, 92 |
|
EDUARD KROPÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
53701, 25430955, Chrudim, Sobětuchy, Sobětuchy, 92, č.p. 92, 53701 Sobětuchy |
|
TEREZA KROPÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2017
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
53705, 18903568, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1208 |
|
TEREZA KROPÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2017
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
53705, 18903568, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1208, Na Větrníku 1208, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
Tereza Kropáčková
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
11.04.2011 |
Adresa: |
53701, 25430955, Sobětuchy, 92 |
|
TEREZA KROPÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
11.04.2011 |
Adresa: |
53701, 25430955, Chrudim, Sobětuchy, Sobětuchy, 92, č.p. 92, 53701 Sobětuchy |
|
Kateřina Janda
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
jednatel |
16.12.2010 |
Adresa: |
53862, 5410461, Vejvanovice, 108 |
|
Kateřina Janda
|
Neaktivní
od 11.04.2011
|
jednatel |
16.12.2010 |
Adresa: |
53862, 5410461, Chrudim, Vejvanovice, Vejvanovice, 108, č.p. 108, 53862 Vejvanovice |
|
Eduard Kropáček
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Jednatel |
18.10.2007 |
Adresa: |
53701, 25430955, Sobětuchy, 92 |
|
EDUARD KROPÁČEK
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Jednatel |
18.10.2007 |
Adresa: |
53701, 25430955, Chrudim, Sobětuchy, Sobětuchy, 92, č.p. 92, 53701 Sobětuchy |
|
Věra Šarounová
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
Jednatel |
25.01.2006 |
Adresa: |
53862, Vejvanovice, 108 |
|
Věra Šarounová
|
Neaktivní
od 16.12.2010
|
Jednatel |
25.01.2006 |
Adresa: |
53862, 5410461, Chrudim, Vejvanovice, Vejvanovice, 108, č.p. 108, 53862 Vejvanovice |
|
Eduard Kropáček
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
Jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
53701, Chrudim, Sobětuchy, 92 |
|
EDUARD KROPÁČEK
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
Jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
53701, 25430955, Chrudim, Sobětuchy, Sobětuchy, 92, č.p. 92, 53701 Sobětuchy |
|
Eduard Kropáček
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
Jednatel |
27.07.2001 |
Adresa: |
53701, 18887589, Chrudim III, Jungmannovo nábřeží, čp. 262 |
|
Věra Šarounová
|
Neaktivní
od 25.01.2006
|
Jednatel |
27.07.2001 |
Adresa: |
53862, Hrochův Týnec, Vejvanovice, čp. 108 |
|
Eduard Kropáček
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
Jednatel |
27.07.2001 |
Adresa: |
53701, 18887589, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Jungmannovo nábřeží, 262, Jungmannovo nábřeží 262, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Věra Šarounová
|
Neaktivní
od 25.01.2006
|
Jednatel |
27.07.2001 |
Adresa: |
53862, 5410461, Chrudim, Vejvanovice, Vejvanovice, 108, č.p. 108, 53862 Vejvanovice |
|
Eduard Kropáček
|
Neaktivní
od 27.07.2001
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
53701, 18887589, Chrudim, Chrudim, Jungmannovo nábřeží, 262 |
|
Věra Šarounová
|
Neaktivní
od 27.07.2001
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
53862, Chrudim, Hrochův Týnec, Vejvanovice, 108 |
|
Eduard Kropáček
|
Neaktivní
od 27.07.2001
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
53701, 18887589, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Jungmannovo nábřeží, 262, Jungmannovo nábřeží 262, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Věra Šarounová
|
Neaktivní
od 27.07.2001
|
Jednatel |
28.07.1997 |
Adresa: |
53862, 5410461, Chrudim, Vejvanovice, Vejvanovice, 108, č.p. 108, 53862 Vejvanovice |
|