IVA VAN SCHAGEN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2022 |
Adresa: |
47154, 40619362, Česká Lípa, Cvikov, Cvikov II, Tovární, 163 |
|
IVA VAN SCHAGEN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2022 |
Adresa: |
47154, 40619362, Česká Lípa, Cvikov, Cvikov II, Tovární, 163, Tovární 163, Cvikov II, 47154 Cvikov |
|
YPE JANS PIETER TEL
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
2271BR, Voorburg, Zwartelaan 25 |
|
YPE JANS PIETER TEL
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
Voorburg, Zwartelaan 25, 2271BR, Zwartelaan 25, 2271BR Voorburg, Nizozemsko |
|
Hermanna Gerritdina Havikhorst
|
Neaktivní
od 27.10.2011
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
54936, 13140418, Stárkov, 12 |
|
Ype Jans Pieter Tel
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
2271BR, Voorburg, Zwartelaan, 25 |
|
Hermanna Gerritdina Havikhorst
|
Neaktivní
od 27.10.2011
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
54936, 13140418, Náchod, Stárkov, Stárkov, 12, č.p. 12, 54936 Stárkov |
|
Ype Jans Pieter Tel
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
Voorburg, Zwartelaan, 2271BR, Zwartelaan 25, 2271BR Voorburg, Nizozemsko |
|
Hermanna Gerritdina Havikhorst
|
Neaktivní
od 27.10.2011
|
jednatel |
16.10.2004 |
Adresa: |
54936, 13140418, Stárkov, 12 |
|
Hermanna Gerritdina Havikhorst
|
Neaktivní
od 27.10.2011
|
jednatel |
16.10.2004 |
Adresa: |
54936, 13140418, Náchod, Stárkov, Stárkov, 12, č.p. 12, 54936 Stárkov |
|
Rudolphus Albert Petrus Jan Hoedt
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
Jednatel |
31.07.1997 |
Adresa: |
54936, Náchod, Stárkov, Horní Dřevíč, čp. 79 |
|
Rudolphus Albert Petrus Jan Hoedt
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
Jednatel |
31.07.1997 |
Adresa: |
54931, 13139681, Náchod, Stárkov, Horní Dřevíč, 79, Horní Dřevíč 79, 54931 Stárkov |
|