JOSEF VODIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel: |
07.03.2014 |
Adresa: |
50327, 15787354, Osičky, Osičky, 13 |
|
ŠTĚPÁNKA DOSTÁLOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel: |
07.03.2014 |
Adresa: |
50327, 15787354, Osičky, Osičky, 13 |
|
JOSEF VODIČKA
|
Neaktivní
od 06.11.2023
|
Jednatel: |
07.03.2014 |
Adresa: |
50327, 15787354, Hradec Králové, Osičky, Osičky, 13, č.p. 13, 50327 Osičky |
|
ŠTĚPÁNKA DOSTÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2023
|
Jednatel: |
07.03.2014 |
Adresa: |
50327, 15787354, Hradec Králové, Osičky, Osičky, 13, č.p. 13, 50327 Osičky |
|
Josef Vodička
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
Jednatel: |
19.08.1997 |
Adresa: |
50012, Hradec Králové 12, Brožíkova, 1296 |
|
Josef Vodička
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
Jednatel: |
19.08.1997 |
Adresa: |
50012, 23815906, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Brožíkova, 1296, 2, Brožíkova 1296/2, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Josef Vodička
|
Neaktivní
od 19.08.1997
|
Jednatel: |
07.08.1997 |
Adresa: |
50012, Hradec Králové 12, 1296 |
|
Štěpánka Vodičková
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
Jednatel: |
07.08.1997 |
Adresa: |
50326, 15787354, Hradec Králové, Osičky, 13 |
|
Josef Vodička
|
Neaktivní
od 19.08.1997
|
Jednatel: |
07.08.1997 |
Adresa: |
50003, 85107450, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, U Kavalíru, 1296, 9, U Kavalíru 1296/9, 50003 Hradec Králové |
|
Štěpánka Vodičková
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
Jednatel: |
07.08.1997 |
Adresa: |
50327, 15787354, Hradec Králové, Osičky, Osičky, 13, č.p. 13, 50327 Osičky |
|