Ing. STANISLAV ŠPAČEK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
02.12.2013 |
Adresa: |
50012, 23816163, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1322, 4 |
|
Ing. Pavel Syrůček
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
02.12.2013 |
Adresa: |
50008, 25323890, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Modřínová, 1813 |
|
JAROSLAV ROTH
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
02.12.2013 |
Adresa: |
50012, 23816163, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1322, 4 |
|
MILOSLAVA DERNEROVÁ
|
Aktivní
|
Členka představenstva |
02.12.2013 |
Adresa: |
50012, 23816155, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1321, 6 |
|
JOSEF JÁGR
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
Místopředseda představenstva |
02.12.2013 |
Adresa: |
50012, 23816155, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1321, 6 |
|
Josef Jágr
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
Místopředseda představenstva |
02.12.2013 |
Adresa: |
50012, 23816155, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1321, 6, Jana Masaryka 1321/6, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
JAROSLAV ROTH
|
Neaktivní
od 25.10.2023
|
Člen představenstva |
02.12.2013 |
Adresa: |
50012, 23816163, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1322, 4, Jana Masaryka 1322/4, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Ing. PAVEL SYRŮČEK
|
Neaktivní
od 22.08.2024
|
Člen představenstva |
02.12.2013 |
Adresa: |
50008, 25323890, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Modřínová, 1813, Modřínová 1813, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Ing. STANISLAV ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 22.08.2024
|
Předseda představenstva |
02.12.2013 |
Adresa: |
50012, 23816163, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1322, 4, Jana Masaryka 1322/4, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
MILOSLAVA DERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2024
|
Členka představenstva |
02.12.2013 |
Adresa: |
50012, 23816155, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1321, 6, Jana Masaryka 1321/6, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Ing. Stanislav Špaček
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Předseda představenstva |
08.09.1997 |
Adresa: |
Hradec Králové 12, Jana Masaryka, 1322 |
|
Josef Jágr
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Místopředseda představenstva |
08.09.1997 |
Adresa: |
Hradec Králové 12, Jana Masaryka, 1321 |
|
Ing. Pavel Syrůček
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Člen představenstva |
08.09.1997 |
Adresa: |
Hradec Králové 12, Jana Masaryka, 1322 |
|
Jaroslav Roth
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Člen představenstva |
08.09.1997 |
Adresa: |
Hradec Králové 12, Jana Masaryka, 1322 |
|
Miloslava Dernerová
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Členka představenstva |
08.09.1997 |
Adresa: |
Hradec Králové 12, Jana Masaryka, 1321 |
|
Ing. STANISLAV ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Předseda představenstva |
08.09.1997 |
Adresa: |
50012, 23816163, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1322, 4, Jana Masaryka 1322/4, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Josef Jágr
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Místopředseda představenstva |
08.09.1997 |
Adresa: |
50012, 23816155, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1321, 6, Jana Masaryka 1321/6, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Ing. Pavel Syrůček
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Člen představenstva |
08.09.1997 |
Adresa: |
50012, 23816163, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1322, 4, Jana Masaryka 1322/4, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
JAROSLAV ROTH
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Člen představenstva |
08.09.1997 |
Adresa: |
50012, 23816163, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1322, 4, Jana Masaryka 1322/4, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
MILOSLAVA DERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Členka představenstva |
08.09.1997 |
Adresa: |
50012, 23816155, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1321, 6, Jana Masaryka 1321/6, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|