Ing. JAROSLAV DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 17.05.2022
|
Jednatel |
19.03.2021 |
Adresa: |
51721, 9813497, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, V Sítinách, 12 |
|
Ing. JAROSLAV DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 17.05.2022
|
Jednatel |
19.03.2021 |
Adresa: |
51721, 9813497, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, V Sítinách, 12, V Sítinách 12, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Ing. JAROSLAV DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
Jednatel |
04.05.2014 |
Adresa: |
50346, 15832708, Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem, Na kopečku, 73 |
|
Ing. JAROSLAV DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
Jednatel |
04.05.2014 |
Adresa: |
50346, 15832708, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem, Na kopečku, 73, Na kopečku 73, 50346 Třebechovice pod Orebem |
|
Slavomil Koutský
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
Jednatel |
30.09.1997 |
Adresa: |
50346, 15841651, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Jiráskova, 999 |
|
Ing. Jaroslav Doležal
|
Neaktivní
od 04.05.2014
|
Jednatel |
30.09.1997 |
Adresa: |
50009, 23812451, Hradec Králové, Hradec Králové, Čajkovského, 951 |
|
Slavomil Koutský
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
Jednatel |
30.09.1997 |
Adresa: |
50346, 15841651, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem, Jiráskova, 999, Jiráskova 999, 50346 Třebechovice pod Orebem |
|
Ing. Jaroslav Doležal
|
Neaktivní
od 04.05.2014
|
Jednatel |
30.09.1997 |
Adresa: |
50009, 23812451, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 951, 21, Čajkovského 951/21, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|