ZDEŇKA TRUHLÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.10.2021 |
Adresa: |
73506, 24253057, Karviná, Karviná, Nové Město, Jurkovičova, 1550, 6 |
|
MILOŠ TRUHLÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.10.2021 |
Adresa: |
73506, 24253057, Karviná, Karviná, Nové Město, Jurkovičova, 1550, 6 |
|
ZDEŇKA TRUHLÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.10.2021 |
Adresa: |
73506, 24253057, Karviná, Karviná, Nové Město, Jurkovičova, 1550, 6, Jurkovičova 1550/6, Nové Město, 73506 Karviná |
|
MILOŠ TRUHLÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.10.2021 |
Adresa: |
73506, 24253057, Karviná, Karviná, Nové Město, Jurkovičova, 1550, 6, Jurkovičova 1550/6, Nové Město, 73506 Karviná |
|
ZDEŇKA TRUHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2021
|
Jednatel |
15.01.2021 |
Adresa: |
73506, 24253057, Karviná, Karviná, Nové Město, Jurkovičova, 1550, 6 |
|
MILOŠ TRUHLÁŘ
|
Neaktivní
od 30.10.2021
|
Jednatel |
15.01.2021 |
Adresa: |
73506, 24253057, Karviná, Karviná, Nové Město, Jurkovičova, 1550, 6 |
|
ZDEŇKA TRUHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2021
|
Jednatel |
15.01.2021 |
Adresa: |
73506, 24253057, Karviná, Karviná, Nové Město, Jurkovičova, 1550, 6, Jurkovičova 1550/6, Nové Město, 73506 Karviná |
|
MILOŠ TRUHLÁŘ
|
Neaktivní
od 30.10.2021
|
Jednatel |
15.01.2021 |
Adresa: |
73506, 24253057, Karviná, Karviná, Nové Město, Jurkovičova, 1550, 6, Jurkovičova 1550/6, Nové Město, 73506 Karviná |
|
ZDEŇKA TRUHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
Jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
62100, 27084337, Brno-město, Brno, Medlánky, K Babě, 591, 19 |
|
MILOŠ TRUHLÁŘ
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
Jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
62100, 27084337, Brno-město, Brno, Medlánky, K Babě, 591, 19 |
|
ZDEŇKA TRUHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
Jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
62100, 27084337, Brno-město, Brno, Medlánky, K Babě, 591, 19, K Babě 591/19, Medlánky, 62100 Brno |
|
MILOŠ TRUHLÁŘ
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
Jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
62100, 27084337, Brno-město, Brno, Medlánky, K Babě, 591, 19, K Babě 591/19, Medlánky, 62100 Brno |
|
MILOŠ TRUHLÁŘ
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
Jednatel |
27.09.2015 |
Adresa: |
54101, 2256126, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 457 |
|
Miloš Truhlář
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
Jednatel |
27.09.2015 |
Adresa: |
54101, 2256126, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 457, Žižkova 457, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Miloš Truhlář
|
Neaktivní
od 27.09.2015
|
Jednatel |
01.01.1998 |
Adresa: |
54101, 2256126, Trutnov, Trutnov, Žižkova, 457 |
|
Zdeňka Truhlářová
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
Jednatel |
01.01.1998 |
Adresa: |
54101, 2256126, Trutnov, Trutnov, Žižkova, 457 |
|
Miloš Truhlář
|
Neaktivní
od 27.09.2015
|
Jednatel |
01.01.1998 |
Adresa: |
54101, 2256126, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 457, Žižkova 457, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Zdeňka Truhlářová
|
Neaktivní
od 06.01.2017
|
Jednatel |
01.01.1998 |
Adresa: |
54101, 2256126, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 457, Žižkova 457, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|