Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | PÁSEK - stavební firma spol. s r.o. |
ICO: | 25281607 |
Registrovaná adresa: | 57201, 15936112, Svitavy, Polička, Dolní Předměstí, Starohradská, 400, Starohradská 400, Dolní Předměstí, 57201 Polička |
Začleněno na: | 01.01.1998 |
Datum ukončení: | 26.01.2023 |
Předmět podnikání: |
Pokrývačství
Hostinská činnost
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
Zámečnictví
Projektová činnost ve výstavbě
Vodoinstalatérství
Truhlářství
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Topenářství
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
Silniční motorová doprava nákladní
Klempířství
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. Bc. JIŘÍ CVRČEK | Neaktivní od 26.01.2023 | 27.10.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. Bc. JIŘÍ CVRČEK | Neaktivní od 26.01.2023 | jednatel | 27.10.2014 |
|
|||
Mgr. Bc. JIŘÍ CVRČEK | Neaktivní od 26.01.2023 | jednatel | 27.10.2014 |
|
|||
Mgr. Bc. JIŘÍ CVRČEK | Neaktivní od 27.10.2014 | jednatel | 23.07.2014 |
|
|||
Mgr. Bc. JIŘÍ CVRČEK | Neaktivní od 27.10.2014 | jednatel | 23.07.2014 |
|
|||
JAN RŮŽIČKA | Neaktivní od 10.02.2014 | jednatel | 17.12.2012 |
|
|||
JAN RŮŽIČKA | Neaktivní od 10.02.2014 | jednatel | 17.12.2012 |
|
|||
Pavel Pásek | Neaktivní od 17.12.2012 | Jednatel | 01.01.1998 |
|
|||
PAVEL PÁSEK | Neaktivní od 17.12.2012 | Jednatel | 01.01.1998 |
|
Registrační číslo PÁSEK - stavební firma spol. s r.o. je 25281607.
Registrační adresa PÁSEK - stavební firma spol. s r.o. je 57201, 15936112, Svitavy, Polička, Dolní Předměstí, Starohradská, 400, Starohradská 400, Dolní Předměstí, 57201 Polička.
PÁSEK - stavební firma spol. s r.o. byla založena 01.01.1998.