Bc. TEREZA KUPCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.05.2024 |
Adresa: |
50801, 79024025, Jičín, Lískovice, Lískovice, 86, č.p. 86, 50801 Lískovice |
|
Bc. TEREZA KUPCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2020 |
Adresa: |
50801, 17429382, Jičín, Hořice, Libonice, 85 |
|
PETR PŘIBYL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2019 |
Adresa: |
50801, 17429382, Jičín, Hořice, Libonice, 85 |
|
PETR PŘIBYL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2019 |
Adresa: |
50801, 17429382, Jičín, Hořice, Libonice, 85, Libonice 85, 50801 Hořice |
|
Ing. PETR PŘIBYL
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
50801, 17429382, Jičín, Hořice, Libonice, 85 |
|
Ing. PETR PŘIBYL
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
50801, 17429382, Jičín, Hořice, Libonice, 85, Libonice 85, 50801 Hořice |
|
Bc. TEREZA KUPCOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2024
|
jednatel |
12.08.2020 |
Adresa: |
50801, 17429382, Jičín, Hořice, Libonice, 85, Libonice 85, 50801 Hořice |
|
Bc. TEREZA PŘIBYLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
jednatel |
18.12.2019 |
Adresa: |
50801, 17429382, Jičín, Hořice, Libonice, 85 |
|
Bc. TEREZA PŘIBYLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
jednatel |
18.12.2019 |
Adresa: |
50801, 17429382, Jičín, Hořice, Libonice, 85, Libonice 85, 50801 Hořice |
|
Petr Přibyl
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
Jednatel |
15.01.1998 |
Adresa: |
17429382, Hořice, Libonice, čp. 85 |
|
Ing. Petr Přibyl
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
Jednatel |
15.01.1998 |
Adresa: |
17429382, Hořice, Libonice, čp. 85 |
|
PETR PŘIBYL
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
Jednatel |
15.01.1998 |
Adresa: |
50801, 17429382, Jičín, Hořice, Libonice, 85, Libonice 85, 50801 Hořice |
|
Ing. PETR PŘIBYL
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
Jednatel |
15.01.1998 |
Adresa: |
50801, 17429382, Jičín, Hořice, Libonice, 85, Libonice 85, 50801 Hořice |
|