MARTIN MACOUN
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
Jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
53003, 41161084, Pardubice, Bílé Předměstí, Wintrova II, 1890 |
|
HELENA ROUŠAVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
Jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
53333, 7674899, Pardubice, Dražkovice, 111 |
|
JITKA ČÍHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
53333, 40286045, Pardubice, Dražkovice, 190 |
|
DANA MATĚJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
53333, 26121387, Pardubice, Dražkovice, 171 |
|
MARTIN MACOUN
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
Jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
53003, 41161084, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Wintrova II, 1890, Wintrova II 1890, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
HELENA ROUŠAVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
Jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
53333, 7674899, Pardubice, Pardubice, Dražkovice, 111, Dražkovice 111, 53333 Pardubice |
|
JITKA ČÍHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
53333, 40286045, Pardubice, Pardubice, Dražkovice, 190, Dražkovice 190, 53333 Pardubice |
|
DANA MATĚJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
53333, 26121387, Pardubice, Pardubice, Dražkovice, 171, Dražkovice 171, 53333 Pardubice |
|
MARTIN MACOUN
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
Jednatel |
25.04.2013 |
Adresa: |
53003, 41161084, Pardubice, Bílé Předměstí, Wintrova II, 1890 |
|
JITKA ČÍHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
25.04.2013 |
Adresa: |
53333, 40286045, Pardubice, Dražkovice, 190 |
|
DANA MATĚJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
25.04.2013 |
Adresa: |
53333, 26121387, Pardubice, Dražkovice, 171 |
|
JITKA ČÍHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
25.04.2013 |
Adresa: |
53333, 40286045, Pardubice, Pardubice, Dražkovice, 190, Dražkovice 190, 53333 Pardubice |
|
DANA MATĚJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
25.04.2013 |
Adresa: |
53333, 26121387, Pardubice, Pardubice, Dražkovice, 171, Dražkovice 171, 53333 Pardubice |
|
MARTIN MACOUN
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
Jednatel |
25.04.2013 |
Adresa: |
53003, 41161084, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Wintrova II, 1890, Wintrova II 1890, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Ing. Martin Macoun
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
Jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
7674279, Dražkovice, 44 |
|
Aleš Polzer
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
Jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
Ostrava - Polanka nad Odrou, Prostřední, 739 |
|
Ing. Ctirad Plaček
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
Jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
Ostrava - Polanka nad Odrou, Obloukova, 202 |
|
Helena Roušavá
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
Jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
7674899, Dražkovice, 111 |
|
Aleš Polzer
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
Jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
72525, 3380785, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Prostřední, 739, 1, Prostřední 739/1, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
ing. CTIRAD PLAČEK
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
Jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
72525, 3375498, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Oblouková, 202, 15, Oblouková 202/15, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Ing. Martin Macoun
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
Jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
53333, 7674279, Pardubice, Pardubice, Dražkovice, 44, Dražkovice 44, 53333 Pardubice |
|
HELENA ROUŠAVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
Jednatel |
02.02.1998 |
Adresa: |
53333, 7674899, Pardubice, Pardubice, Dražkovice, 111, Dražkovice 111, 53333 Pardubice |
|