KAREL BUREŠ
|
Neaktivní
od 10.10.2022
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
56301, 18111017, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Lanškroun-Vnitřní Město, 28. října, 27 |
|
Karel Bureš
|
Neaktivní
od 10.10.2022
|
jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
56301, 18111017, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Lanškroun-Vnitřní Město, 28. října, 27, 28. října 27, Lanškroun-Vnitřní Město, 56301 Lanškroun |
|
KAREL BUREŠ
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
56301, 18004229, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, P. Bezruče, 436 |
|
Karel Bureš
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
56301, 18004229, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, P. Bezruče, 436, P. Bezruče 436, Ostrovské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Karel Bureš
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
jednatel |
09.05.2006 |
Adresa: |
56301, 18004229, Lanškroun, P. Bezruče, 436 |
|
Karel Bureš
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
jednatel |
09.05.2006 |
Adresa: |
56301, 18004229, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, P. Bezruče, 436, P. Bezruče 436, Ostrovské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Petr Lapáček
|
Neaktivní
od 09.05.2006
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
57001, 1909924, Litomyšl, Dukelská, 988 |
|
Petr Lapáček
|
Neaktivní
od 09.05.2006
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
57001, 1909924, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Dukelská, 988, Dukelská 988, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Karel Bureš
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
jednatel |
13.01.2006 |
Adresa: |
56301, 18004229, Lanškroun, P. Bezruče, 436 |
|
Karel Bureš
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
jednatel |
13.01.2006 |
Adresa: |
56301, 18004229, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, P. Bezruče, 436, P. Bezruče 436, Ostrovské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Petr Lapáček
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
Jednatel |
01.07.2005 |
Adresa: |
57001, 1909924, Litomyšl, Dukelská, 988 |
|
Petr Lapáček
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
Jednatel |
01.07.2005 |
Adresa: |
57001, 1909924, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Dukelská, 988, Dukelská 988, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Jiří Lapáček
|
Neaktivní
od 01.07.2005
|
Jednatel |
27.02.1998 |
Adresa: |
23873833, Hradec Králové, Hradec Králové, Ladova, 1053 |
|
Ing. Jiří Lapáček
|
Neaktivní
od 01.07.2005
|
Jednatel |
27.02.1998 |
Adresa: |
50003, 23873833, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Ladova, 1053, 14, Ladova 1053/14, 50003 Hradec Králové |
|