MILAN HARTWICH
|
Neaktivní
od 22.07.2021
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
54974, 20815174, Náchod, Božanov, Božanov, 156 |
|
LUKÁŠ FRANC
|
Neaktivní
od 22.07.2021
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
55001, 7221380, Náchod, Broumov, Velká Ves, třída Osvobození, 43 |
|
TOMÁŠ FRANC
|
Neaktivní
od 22.07.2021
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
54974, 20814828, Náchod, Božanov, Božanov, 94 |
|
MILAN HARTWICH
|
Neaktivní
od 22.07.2021
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
54974, 20815174, Náchod, Božanov, Božanov, 156, č.p. 156, 54974 Božanov |
|
LUKÁŠ FRANC
|
Neaktivní
od 22.07.2021
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
55001, 7221380, Náchod, Broumov, Velká Ves, třída Osvobození, 43, třída Osvobození 43, Velká Ves, 55001 Broumov |
|
TOMÁŠ FRANC
|
Neaktivní
od 22.07.2021
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
54974, 20814828, Náchod, Božanov, Božanov, 94, č.p. 94, 54974 Božanov |
|
KAREL FRANC
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
Jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
55001, 7226641, Broumov, Nové Město, Hvězdecká, 257 |
|
KAREL FRANC
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
Jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
55001, 7226641, Náchod, Broumov, Nové Město, Hvězdecká, 257, Hvězdecká 257, Nové Město, 55001 Broumov |
|
Karel Franc
|
Neaktivní
od 08.01.2013
|
Jednatel |
30.04.1998 |
Adresa: |
55001, 7226641, Broumov, Hvězdecká, 257 |
|
KAREL FRANC
|
Neaktivní
od 08.01.2013
|
Jednatel |
30.04.1998 |
Adresa: |
55001, 7226641, Náchod, Broumov, Nové Město, Hvězdecká, 257, Hvězdecká 257, Nové Město, 55001 Broumov |
|