JAKUB ANDRYS
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2023 |
Adresa: |
50003, 23848651, Hradec Králové, Hradec Králové, Rusek, Jaroměřská, 75, 12, Jaroměřská 75/12, Rusek, 50003 Hradec Králové |
|
JAKUB ANDRYS
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
50003, 25365274, Hradec Králové, Hradec Králové, Rusek, Jaroměřská, 134, 2a |
|
JAKUB ANDRYS
|
Neaktivní
od 24.08.2023
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
50003, 25365274, Hradec Králové, Hradec Králové, Rusek, Jaroměřská, 134, 2a, Jaroměřská 134/2a, Rusek, 50003 Hradec Králové |
|
Jakub Andrys
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
05.09.2011 |
Adresa: |
50003, 25365274, Hradec Králové, Jaroměřská, 134 |
|
JAKUB ANDRYS
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
05.09.2011 |
Adresa: |
50003, 25365274, Hradec Králové, Hradec Králové, Rusek, Jaroměřská, 134, 2a, Jaroměřská 134/2a, Rusek, 50003 Hradec Králové |
|
Jaroslav Holman
|
Neaktivní
od 05.09.2011
|
Jednatel |
26.05.1998 |
Adresa: |
15792315, Hradec Králové, Prasek, 36 |
|
Rostislav Křeček
|
Neaktivní
od 05.09.2011
|
Jednatel |
26.05.1998 |
Adresa: |
Roudnička 78, Hradec Králové |
|
Jaroslav Holman
|
Neaktivní
od 05.09.2011
|
Jednatel |
26.05.1998 |
Adresa: |
50401, 15792315, Hradec Králové, Prasek, Prasek, 36, č.p. 36, 50401 Prasek |
|
Rostislav Křeček
|
Neaktivní
od 05.09.2011
|
Jednatel |
26.05.1998 |
Adresa: |
50002, 23845791, Hradec Králové, Hradec Králové, Roudnička, Ve Svahu, 78, 13, Ve Svahu 78/13, Roudnička, 50002 Hradec Králové |
|