TOMÁŠ PAVELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2022 |
Adresa: |
53006, 26650410, Pardubice, Pardubice, Svítkov, Habřinská, 958 |
|
TOMÁŠ PAVELKA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2022 |
Adresa: |
53006, 26650410, Pardubice, Pardubice, Svítkov, Habřinská, 958, Habřinská 958, Svítkov, 53006 Pardubice |
|
Mgr. RADEK MEDUŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.08.2022 |
Adresa: |
25244, 26157004, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, K Lesu, 567 |
|
Mgr. Radek Meduňa
|
Aktivní
|
jednatel |
01.08.2022 |
Adresa: |
25244, 26157004, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, K Lesu, 567, K Lesu 567, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
Ing. MIROSLAV FRÝBA
|
Neaktivní
od 01.08.2022
|
Jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
50343, 21014922, Hradec Králové, Černilov, Černilov, 103 |
|
Ing. Miroslav Frýba
|
Neaktivní
od 01.08.2022
|
Jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
50343, 21014922, Hradec Králové, Černilov, Černilov, 103, č.p. 103, 50343 Černilov |
|
Ing. Miroslav Frýba
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
Jednatel |
29.05.1998 |
Adresa: |
21014922, Hradec Králové, Černilov, 103 |
|
Ing. Miroslav Frýba
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
Jednatel |
29.05.1998 |
Adresa: |
50343, 21014922, Hradec Králové, Černilov, Černilov, 103, č.p. 103, 50343 Černilov |
|