Ing. Vilém Fišer
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Místopředseda představenstva |
23.06.2000 |
Adresa: |
56204, 4, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Truhlářská, 134/III |
|
Ing. VILÉM FIŠER
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Místopředseda představenstva |
23.06.2000 |
Adresa: |
56204, 24733563, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Truhlářská, 134, Truhlářská 134, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Pavel Kubásek
|
Neaktivní
od 23.06.2000
|
Místopředseda představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56002, 24766704, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Felixova, 1635 |
|
Pavel Hildebrand
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Člen představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56002, 24769339, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Na Výšině, 1898 |
|
Ing. VLASTIMIL DYTRT
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Předseda představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56201, 24746002, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lochmanova, 1068 |
|
Ing. Karel Švercl
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Místopředseda představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56002, 24725501, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lhotka, 186 |
|
RNDr. Jaroslav Demel
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Člen představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56002, 24757021, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Nádražní, 647 |
|
RNDr. Vlastimil Hýbl
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Člen představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56002, 4, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Jelenice, 1789 |
|
Ing. Pavel Kubásek
|
Neaktivní
od 23.06.2000
|
Místopředseda představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56002, 24766704, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Felixova, 1635, Felixova 1635, 56002 Česká Třebová |
|
Pavel Hildebrand
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Člen představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56002, 24769339, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Na Výšině, 1898, Na Výšině 1898, 56002 Česká Třebová |
|
Ing. VLASTIMIL DYTRT
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Předseda představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56201, 24746002, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lochmanova, 1068, Lochmanova 1068, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Karel Švercl
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Místopředseda představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56002, 24725501, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lhotka, 186, Lhotka 186, 56002 Česká Třebová |
|
RNDr. Jaroslav Demel
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Člen představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
56002, 24757021, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Nádražní, 647, Nádražní 647, 56002 Česká Třebová |
|
RNDr. Vlastimil Hýbl
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Člen představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
1789, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Jelenice, 56002, Jelenice 1789, 56002 Česká Třebová, okres: Ústí nad Orlicí, Česká republika |
|
Miloš Kavický
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Předseda představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56002, 24756351, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Na Výšině, 568 |
|
Ing. Petr Petrů
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Člen představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56164, 17983037, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech, 540 |
|
Ing. Stanislav Novotný
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Člen představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56601, 4, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Kpt. Poplera, 481/III |
|
Pavel Hildebrand
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Místopředseda představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56002, 24769339, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Na Výšině, 1898 |
|
Ing. VLASTIMIL DYTRT
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Místopředseda představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56201, 24746002, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lochmanova, 1068 |
|
Ing. Pavel Kubásek
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Člen představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56002, 24766704, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Felixova, 1635 |
|
Josef Gremlica
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Člen představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56002, 24769673, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Na Slunečné, 1932 |
|
Miloš Kavický
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Předseda představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56002, 24756351, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Na Výšině, 568, Na Výšině 568, 56002 Česká Třebová |
|
Ing. Petr Petrů
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Člen představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56164, 17983037, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech, 540, Na Dílech 540, 56164 Jablonné nad Orlicí |
|
Ing. STANISLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Člen představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56601, 5705983, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, Kpt. Poplera, 481, Kpt. Poplera 481, Choceňské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
Pavel Hildebrand
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Místopředseda představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56002, 24769339, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Na Výšině, 1898, Na Výšině 1898, 56002 Česká Třebová |
|
Ing. VLASTIMIL DYTRT
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Místopředseda představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56201, 24746002, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lochmanova, 1068, Lochmanova 1068, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Pavel Kubásek
|
Neaktivní
od 26.05.1999
|
Člen představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56002, 24766704, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Felixova, 1635, Felixova 1635, 56002 Česká Třebová |
|
Josef Gremlica
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
Člen představenstva |
08.07.1998 |
Adresa: |
56002, 24769673, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Na Slunečné, 1932, Na Slunečné 1932, 56002 Česká Třebová |
|