JAKUB ČÍŽEK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.01.2022 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14 |
|
ALEŠ MACH
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.01.2022 |
Adresa: |
50006, 23917041, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 382, 112 |
|
DANA HÁJKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
13.01.2022 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14 |
|
JAKUB ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 14.01.2024
|
Předseda představenstva |
13.01.2022 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
ALEŠ MACH
|
Neaktivní
od 14.01.2024
|
Člen představenstva |
13.01.2022 |
Adresa: |
50006, 23917041, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 382, 112, Pod Zámečkem 382/112, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
DANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2024
|
Člen představenstva |
13.01.2022 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
JAKUB ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Předseda družstva |
02.08.2018 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14 |
|
ALEŠ MACH
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Člen představenstva |
02.08.2018 |
Adresa: |
50006, 23917041, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 382, 112 |
|
DANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Členka představenstva |
02.08.2018 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14 |
|
JAKUB ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Předseda družstva |
02.08.2018 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
ALEŠ MACH
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Člen představenstva |
02.08.2018 |
Adresa: |
50006, 23917041, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 382, 112, Pod Zámečkem 382/112, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
DANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Členka představenstva |
02.08.2018 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
JOSEF JURČEK
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
předseda družstva |
23.11.2016 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16 |
|
DANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
člen představenstva |
23.11.2016 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14 |
|
MILOSLAV ŠMEJDA
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
člen představenstva |
23.11.2016 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16 |
|
JOSEF JURČEK
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
předseda družstva |
23.11.2016 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16, Formánkova 429/16, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
DANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
člen představenstva |
23.11.2016 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
MILOSLAV ŠMEJDA
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
člen představenstva |
23.11.2016 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16, Formánkova 429/16, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
JOSEF JURČEK
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
předseda družstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16 |
|
DANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14 |
|
MILOSLAV ŠMEJDA
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16 |
|
DANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
MILOSLAV ŠMEJDA
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen představenstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16, Formánkova 429/16, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
JOSEF JURČEK
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
předseda družstva |
10.09.2014 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16, Formánkova 429/16, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Miloslav Šmejda
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
člen představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Formánkova, 429 |
|
Dana Hájková
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
člen představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Formánkova, 430 |
|
Josef Jurček
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
předseda družstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Formánkova, 429 |
|
MILOSLAV ŠMEJDA
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
člen představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16, Formánkova 429/16, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
DANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
člen představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
JOSEF JURČEK
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
předseda družstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16, Formánkova 429/16, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Josef Jurček
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
Předseda družstva |
19.11.2003 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Formánkova, 429 |
|
Miloslav Šmejda
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
Člen představenstva |
19.11.2003 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Formánkova, 429 |
|
JOSEF JURČEK
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
Předseda družstva |
19.11.2003 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16, Formánkova 429/16, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
MILOSLAV ŠMEJDA
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
Člen představenstva |
19.11.2003 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16, Formánkova 429/16, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Jaroslav Henčl
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
Předseda družstva |
10.09.2001 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Formánkova, 430 |
|
Josef Jurček
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
Člen představenstva |
10.09.2001 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Formánkova, 429 |
|
Dana Hájková
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
Člen představenstva |
10.09.2001 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Formánkova, 430 |
|
Jaroslav Henčl
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
Předseda družstva |
10.09.2001 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
JOSEF JURČEK
|
Neaktivní
od 19.11.2003
|
Člen představenstva |
10.09.2001 |
Adresa: |
50011, 23929405, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 429, 16, Formánkova 429/16, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
DANA HÁJKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
Člen představenstva |
10.09.2001 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Alojz Nemeček
|
Neaktivní
od 10.09.2001
|
Předseda družstva |
16.07.1998 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Formánkova, 430 |
|
Alojz Nemeček
|
Neaktivní
od 10.09.2001
|
Předseda družstva |
16.07.1998 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Alojz Němeček
|
Neaktivní
od 16.07.1998
|
Předseda družstva |
09.07.1998 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Formánkova, 430 |
|
Alojz Němeček
|
Neaktivní
od 16.07.1998
|
Předseda družstva |
09.07.1998 |
Adresa: |
50011, 23929413, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova, 430, 14, Formánkova 430/14, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|