JOSEF MAREK
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.02.2021 |
Adresa: |
55001, 40198375, Náchod, Broumov, Nové Město, U Větrolamu, 267 |
|
JOSEF MAREK
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.02.2021 |
Adresa: |
55001, 40198375, Náchod, Broumov, Nové Město, U Větrolamu, 267, U Větrolamu 267, Nové Město, 55001 Broumov |
|
PAVEL HEČKO
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Jednatel |
01.05.2015 |
Adresa: |
54981, 73120821, Náchod, Meziměstí, Meziměstí, Školní, 442 |
|
PAVEL HEČKO
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Jednatel |
01.05.2015 |
Adresa: |
54981, 73120821, Náchod, Meziměstí, Meziměstí, Školní, 442, Školní 442, 54981 Meziměstí |
|
PAVEL HEČKO
|
Neaktivní
od 01.05.2015
|
Jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
54981, 7312563, Meziměstí, Meziměstí, 5. května, 97 |
|
PAVEL HEČKO
|
Neaktivní
od 01.05.2015
|
Jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
54981, 7312563, Náchod, Meziměstí, Meziměstí, 5. května, 97, 5. května 97, 54981 Meziměstí |
|
Zdeněk Kratochvíl
|
Neaktivní
od 05.03.2003
|
Jednatel |
10.06.1999 |
Adresa: |
7313241, Náchod, Meziměstí, Školní, 209 |
|
Zdeněk Kratochvíl
|
Neaktivní
od 05.03.2003
|
Jednatel |
10.06.1999 |
Adresa: |
54981, 7313241, Náchod, Meziměstí, Meziměstí, Školní, 209, Školní 209, 54981 Meziměstí |
|
Miroslav Tér
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
Jednatel |
01.11.1998 |
Adresa: |
54981, 7312911, Náchod, Meziměstí, Dlouhá, 132 |
|
Pavel Nebeský
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
Jednatel |
01.11.1998 |
Adresa: |
54981, 7312334, Náchod, Meziměstí, Alpská víska, 74 |
|
Miroslav Tér
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
Jednatel |
01.11.1998 |
Adresa: |
54981, 7312911, Náchod, Meziměstí, Meziměstí, Dlouhá, 132, Dlouhá 132, 54981 Meziměstí |
|
Pavel Nebeský
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
Jednatel |
01.11.1998 |
Adresa: |
54981, 7312334, Náchod, Meziměstí, Meziměstí, Alpská víska, 74, Alpská víska 74, 54981 Meziměstí |
|