Pavel Kavan
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
Jednatel |
03.02.2003 |
Adresa: |
69145, 10052496, Podivín, Sokolská, č. 688/17 |
|
Pavel Kavan
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
Jednatel |
03.02.2003 |
Adresa: |
69145, 10052496, Břeclav, Podivín, Podivín, Sokolská, 688, 17, Sokolská 688/17, 69145 Podivín |
|
Pavel Kavan
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
Jednatel |
29.05.2002 |
Adresa: |
69145, 10053689, Podivín, Nerudova, č. 807 |
|
Pavel Kavan
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
Jednatel |
29.05.2002 |
Adresa: |
69145, 10053689, Břeclav, Podivín, Podivín, Nerudova, 807, 14, Nerudova 807/14, 69145 Podivín |
|
Tomáš Bydžovský
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
Jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
53003, 7717989, Pardubice, Pardubice, Pod zahradami, 252 |
|
Ing. Karel Kieslich
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
Jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
14000, 21868841, Praha 4, Praha 4, Ružinovská, 1159 |
|
Ing. Milan Orendáč
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
Jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
14200, 21868522, Praha 4, Praha 4, Zálesí, 1127 |
|
Tomáš Bydžovský
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
Jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
53003, 7717989, Pardubice, Pardubice, Studánka, Pod Zahradami, 252, Pod Zahradami 252, Studánka, 53003 Pardubice |
|
Ing. Karel Kieslich
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
Jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
14200, 21868841, Praha, Krč, Ružinovská, 1159, 4, Ružinovská 1159/4, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Milan Orendáč
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
Jednatel |
18.11.1998 |
Adresa: |
14200, 21868522, Praha, Krč, Zálesí, 1127, 86, Zálesí 1127/86, Krč, 14200 Praha 4 |
|