Hubert Fraiture
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
jednatel |
18.08.2012 |
Adresa: |
04280, Hannut, Rue Jean-Pascal Dochen, 10 |
|
Hubert Fraiture
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
jednatel |
18.08.2012 |
Adresa: |
Hannut, Rue Jean-Pascal Dochen, 04280, Rue Jean-Pascal Dochen 10, 04280 Hannut, Belgie |
|
Adinde Shaw
|
Neaktivní
od 18.08.2012
|
jednatel |
29.11.2007 |
Adresa: |
101, Staffordshire, Upper-Tean, Redhill Drive 28, ST10 4RQ |
|
Adinde Shaw
|
Neaktivní
od 18.08.2012
|
jednatel |
29.11.2007 |
Adresa: |
Staffordshire, Upper-Tean, Redhill Drive 28, ST10 4RQ |
|
Ing. Jan Kopecký
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
jednatel |
18.01.2007 |
Adresa: |
56962, 1881531, Sebranice, 213 |
|
Ing. JAN KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
jednatel |
18.01.2007 |
Adresa: |
56962, 1881531, Svitavy, Sebranice, Sebranice, 213, č.p. 213, 56962 Sebranice |
|
Mgr. Igor Vancl
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
Jednatel |
26.03.2002 |
Adresa: |
57001, 1911171, Svitavy, Litomyšl, Mařákova, 1113 |
|
Mgr. Igor Vancl
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
Jednatel |
26.03.2002 |
Adresa: |
57001, 1911171, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Mařákova, 1113, Mařákova 1113, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Mgr. Igor Vancl
|
Neaktivní
od 26.03.2002
|
Jednatel |
01.01.1999 |
Adresa: |
57001, 1911171, Svitavy, Litomyšl, Mařákova, 1113 |
|
Mgr. Igor Vancl
|
Neaktivní
od 26.03.2002
|
Jednatel |
01.01.1999 |
Adresa: |
57001, 1911171, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Mařákova, 1113, Mařákova 1113, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|