Robert Paulczyňski
|
Neaktivní
od 28.04.2015
|
jednatel |
20.02.2003 |
Adresa: |
19182040, Brno, Francouzská, 22/27 |
|
Robert Paulczyňski
|
Neaktivní
od 28.04.2015
|
jednatel |
20.02.2003 |
Adresa: |
60200, 19182040, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Francouzská, 22, 27, Francouzská 22/27, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
ing. Petr Paulczyňski
|
Neaktivní
od 20.02.2003
|
jednatel |
01.06.2001 |
Adresa: |
19641869, Brno-město, Brno, Dykova, 8 |
|
Robert Paulczyňski
|
Neaktivní
od 20.02.2003
|
jednatel |
01.06.2001 |
Adresa: |
19641869, Brno-město, Brno, Dykova, 8 |
|
Ing. Petr Paulczyňski
|
Neaktivní
od 20.02.2003
|
jednatel |
01.06.2001 |
Adresa: |
63600, 19641869, Brno-město, Brno, Židenice, Dykova, 2264, 8, Dykova 2264/8, Židenice, 63600 Brno |
|
Robert Paulczyňski
|
Neaktivní
od 20.02.2003
|
jednatel |
01.06.2001 |
Adresa: |
63600, 19641869, Brno-město, Brno, Židenice, Dykova, 2264, 8, Dykova 2264/8, Židenice, 63600 Brno |
|
Ing. Ivan Martínek
|
Neaktivní
od 01.06.2001
|
jednatel |
03.06.1996 |
Adresa: |
62800, 19572603, Brno-město, Brno, Bořetická, 11 |
|
Ing. Ivan Martínek
|
Neaktivní
od 01.06.2001
|
jednatel |
03.06.1996 |
Adresa: |
62800, 19572603, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4098, 11, Bořetická 4098/11, Židenice, 62800 Brno |
|