MIROSLAV ČERNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
68712, 4927257, Uherské Hradiště, Nedachlebice, Nedachlebice, 250 |
|
MIROSLAV ČERNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
68712, 4927257, Uherské Hradiště, Nedachlebice, Nedachlebice, 250, č.p. 250, 68712 Nedachlebice |
|
Darina Kutálková
|
Neaktivní
od 26.03.1998
|
jednatel |
08.11.1996 |
Adresa: |
68601, 18962921, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Svatováclavská, 907 |
|
Miroslav Černý
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
08.11.1996 |
Adresa: |
68600, 4926005, Uherské Hradiště, Nedachlebice, 122 |
|
Darina Kutálková
|
Neaktivní
od 26.03.1998
|
jednatel |
08.11.1996 |
Adresa: |
68601, 18962921, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Svatováclavská, 907, Svatováclavská 907, 68601 Uherské Hradiště |
|
Miroslav Černý
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
08.11.1996 |
Adresa: |
68712, 4926005, Uherské Hradiště, Nedachlebice, Nedachlebice, 122, č.p. 122, 68712 Nedachlebice |
|
Lukáš Hubál
|
Neaktivní
od 08.11.1996
|
jednatel |
04.06.1996 |
Adresa: |
68703, Babice, Sušice, 53 |
|
Evžen Javora
|
Neaktivní
od 08.11.1996
|
jednatel |
04.06.1996 |
Adresa: |
76502, 4133358, Zlín, Otrokovice, Bří Mrštíků, 1535 |
|
Miroslav Černý
|
Neaktivní
od 08.11.1996
|
jednatel |
04.06.1996 |
Adresa: |
68715, 4926005, Uherské Hradiště, Nedachlebice, 122 |
|
Darina Kutálková
|
Neaktivní
od 08.11.1996
|
jednatel |
04.06.1996 |
Adresa: |
68600, 18962921, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Svatováclavská, 907 |
|
Lukáš Hubál
|
Neaktivní
od 08.11.1996
|
jednatel |
04.06.1996 |
Adresa: |
53, Babice, Sušice, 68703, Sušice 53, 68703 Babice, Česká republika |
|
Evžen Javora
|
Neaktivní
od 08.11.1996
|
jednatel |
04.06.1996 |
Adresa: |
76502, 4133358, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, Bří Mrštíků, 1535, Bří Mrštíků 1535, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
Miroslav Černý
|
Neaktivní
od 08.11.1996
|
jednatel |
04.06.1996 |
Adresa: |
68712, 4926005, Uherské Hradiště, Nedachlebice, Nedachlebice, 122, č.p. 122, 68712 Nedachlebice |
|
Darina Kutálková
|
Neaktivní
od 08.11.1996
|
jednatel |
04.06.1996 |
Adresa: |
68601, 18962921, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Svatováclavská, 907, Svatováclavská 907, 68601 Uherské Hradiště |
|