ing. Jaromír Štefka
|
Neaktivní
od 30.06.1999
|
jednatel |
15.04.1998 |
Adresa: |
19750501, Brno-město, Brno, Vnitřní, 26 |
|
ing. Jaromír Štefka
|
Neaktivní
od 30.06.1999
|
jednatel |
15.04.1998 |
Adresa: |
60200, 19750501, Brno-město, Brno, Ponava, Vnitřní, 458, 26, Vnitřní 458/26, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. Vlastimil Chmelař
|
Neaktivní
od 18.12.1998
|
jednatel |
19.06.1996 |
Adresa: |
24190713, Brno-venkov, Kuřim, Popkova, 996 |
|
Ing. Miroslav Lachman
|
Neaktivní
od 30.06.1999
|
jednatel |
19.06.1996 |
Adresa: |
19716028, Brno-město, Brno, Bulharská, 101 |
|
Ing. Vladimír Lorenz
|
Neaktivní
od 30.06.1999
|
jednatel |
19.06.1996 |
Adresa: |
19262523, Brno-město, Brno, Nezvalova, 6 |
|
Ing. VLASTIMIL CHMELAŘ
|
Neaktivní
od 18.12.1998
|
jednatel |
19.06.1996 |
Adresa: |
66434, 24190713, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Popkova, 996, 14, Popkova 996/14, 66434 Kuřim |
|
Ing. Miroslav Lachman
|
Neaktivní
od 30.06.1999
|
jednatel |
19.06.1996 |
Adresa: |
61200, 19716028, Brno-město, Brno, Královo Pole, Bulharská, 2253, 101, Bulharská 2253/101, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Vladimír Lorenz
|
Neaktivní
od 30.06.1999
|
jednatel |
19.06.1996 |
Adresa: |
63800, 19262523, Brno-město, Brno, Lesná, Nezvalova, 401, 6, Nezvalova 401/6, Lesná, 63800 Brno |
|