Marie Svozilová
|
Neaktivní
od 11.04.2009
|
jednatel |
13.06.2000 |
Adresa: |
10376526, Kroměříž, Spáčilova, 3372 |
|
Marie Svozilová
|
Neaktivní
od 11.04.2009
|
jednatel |
13.06.2000 |
Adresa: |
76701, 10376526, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3372, 46, Spáčilova 3372/46, 76701 Kroměříž |
|
Josef Pavelka
|
Neaktivní
od 13.06.2000
|
jednatel |
16.10.1998 |
Adresa: |
13848933, Kroměříž, Chropyně, Díly, 560 |
|
Josef Pavelka
|
Neaktivní
od 13.06.2000
|
jednatel |
16.10.1998 |
Adresa: |
76811, 13848933, Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Díly, 560, Díly 560, 76811 Chropyně |
|
Lubomír Šimek
|
Neaktivní
od 16.10.1998
|
jednatel |
29.01.1998 |
Adresa: |
3, Prostějov, Prostějov, C.Boudy, 27 |
|
Lubomír Šimek
|
Neaktivní
od 16.10.1998
|
jednatel |
29.01.1998 |
Adresa: |
79604, 24848395, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Cyrila Boudy, 4046, 27, Cyrila Boudy 4046/27, 79604 Prostějov |
|
Lubomír Šimek
|
Neaktivní
od 29.01.1998
|
jednatel |
28.06.1996 |
Adresa: |
3, Prostějov, Prostějov, C.Boudy, 27 |
|
Lubomír Šimek
|
Neaktivní
od 29.01.1998
|
jednatel |
28.06.1996 |
Adresa: |
79604, 24848395, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Cyrila Boudy, 4046, 27, Cyrila Boudy 4046/27, 79604 Prostějov |
|