MARIE ZDISLAVA FLORIAN
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
MARIE ZDISLAVA FLORIAN
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MARIE ZDISLAVA FLORIAN
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
18000, 22375198, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35 |
|
MARIE ZDISLAVA FLORIAN
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Marie Macharová
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
18.02.1999 |
Adresa: |
18000, Praha 8 - Libeň, Vosmíkových, 38/1005 |
|
Marie Macharová
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
18.02.1999 |
Adresa: |
18000, 22382615, Praha, Libeň, Vosmíkových, 1005, 38, Vosmíkových 1005/38, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Bohuslav Coufal
|
Neaktivní
od 18.02.1999
|
jednatel |
24.04.1997 |
Adresa: |
66471, 13275658, Veverská Bítýška, Za řekou, 227 |
|
Bohuslav Coufal
|
Neaktivní
od 18.02.1999
|
jednatel |
24.04.1997 |
Adresa: |
66471, 13275658, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Za řekou, 227, Za řekou 227, 66471 Veverská Bítýška |
|
Karel Šanca
|
Neaktivní
od 24.04.1997
|
jednatel |
17.07.1996 |
Adresa: |
66471, 13280082, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Tišnovská, 671 |
|
Bohuslav Coufal
|
Neaktivní
od 24.04.1997
|
jednatel |
17.07.1996 |
Adresa: |
66471, 13275658, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Za řekou, 227 |
|
Karel Šanca
|
Neaktivní
od 24.04.1997
|
jednatel |
17.07.1996 |
Adresa: |
66471, 13280082, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Tišnovská, 671, Tišnovská 671, 66471 Veverská Bítýška |
|
Bohuslav Coufal
|
Neaktivní
od 24.04.1997
|
jednatel |
17.07.1996 |
Adresa: |
66471, 13275658, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Za řekou, 227, Za řekou 227, 66471 Veverská Bítýška |
|