STANISLAVA GABRIEL WALDŠTEJN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2022 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598 |
|
STANISLAVA GABRIEL WALDŠTEJN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2022 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598, Jetelová 598, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Ing. LUBOMÍR GABRIEL WALDŠTEJN
|
Aktivní
|
jednatel |
21.04.2022 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598 |
|
Ing. LUBOMÍR GABRIEL WALDŠTEJN
|
Aktivní
|
jednatel |
21.04.2022 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598, Jetelová 598, Kostelec, 76314 Zlín |
|
STANISLAVA GABRIELOVÁ WALDŠTEJNOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2022
|
jednatel |
20.04.2022 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598 |
|
STANISLAVA GABRIELOVÁ WALDŠTEJNOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2022
|
jednatel |
20.04.2022 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598, Jetelová 598, Kostelec, 76314 Zlín |
|
STANISLAVA GABRIEL
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
jednatel |
02.03.2018 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598 |
|
STANISLAVA GABRIEL
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
jednatel |
02.03.2018 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598, Jetelová 598, Kostelec, 76314 Zlín |
|
STANISLAVA GABRIELOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2018
|
jednatel |
21.05.2014 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598 |
|
Ing. LUBOMÍR GABRIEL
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
jednatel |
21.05.2014 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598 |
|
STANISLAVA GABRIELOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2018
|
jednatel |
21.05.2014 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598, Jetelová 598, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Ing. LUBOMÍR GABRIEL
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
jednatel |
21.05.2014 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598, Jetelová 598, Kostelec, 76314 Zlín |
|
STANISLAVA GABRIELOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
jednatel |
07.10.2004 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598 |
|
STANISLAVA GABRIELOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
jednatel |
07.10.2004 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598, Jetelová 598, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Ing. LUBOMÍR GABRIEL
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
jednatel |
01.12.2003 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598 |
|
Ing. LUBOMÍR GABRIEL
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
jednatel |
01.12.2003 |
Adresa: |
76314, 25791842, Zlín, Zlín, Kostelec, Jetelová, 598, Jetelová 598, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Ing. Luděk Juřina
|
Neaktivní
od 07.10.2004
|
jednatel |
27.01.2003 |
Adresa: |
66442, 26057484, Modřice, Prusinovského, 850 |
|
Ing. Luděk Juřina
|
Neaktivní
od 07.10.2004
|
jednatel |
27.01.2003 |
Adresa: |
66442, 26057484, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Prusinovského, 850, Prusinovského 850, 66442 Modřice |
|
Ing. Luděk Juřina
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
jednatel |
10.01.2001 |
Adresa: |
66442, 13206231, Modřice, nám.Svobody, 69 |
|
Ing. Lubomír Gabriel
|
Neaktivní
od 01.12.2003
|
jednatel |
10.01.2001 |
Adresa: |
76005, Zlín, Podlesí, 5311 |
|
Ing. Luděk Juřina
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
jednatel |
10.01.2001 |
Adresa: |
66442, 13206231, Brno-venkov, Modřice, Modřice, náměstí Svobody, 69, náměstí Svobody 69, 66442 Modřice |
|
Ing. Lubomír Gabriel
|
Neaktivní
od 01.12.2003
|
jednatel |
10.01.2001 |
Adresa: |
76005, 25155792, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí I, 5311, Podlesí I 5311, 76005 Zlín |
|
Ing. Lubomír Gabriel
|
Neaktivní
od 10.01.2001
|
jednatel |
05.02.1997 |
Adresa: |
76005, Zlín, Podlesí, 4940 |
|
Ing. Lubomír Gabriel
|
Neaktivní
od 10.01.2001
|
jednatel |
05.02.1997 |
Adresa: |
76005, 4252004, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí I, 4940, Podlesí I 4940, 76005 Zlín |
|
Ing. Luděk Juřina
|
Neaktivní
od 10.01.2001
|
jednatel |
07.08.1996 |
Adresa: |
76701, 10368604, Kroměříž, Kroměříž, Vrobelova, 2502 |
|
Ing. Luděk Juřina
|
Neaktivní
od 10.01.2001
|
jednatel |
07.08.1996 |
Adresa: |
76701, 10368604, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Vrobelova, 2502, 7, Vrobelova 2502/7, 76701 Kroměříž |
|