OLEKSANDR ONYSKO
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2021 |
Adresa: |
62700, 81411332, Brno-město, Brno, Slatina, Tuřanka, 1554, 115b |
|
OLEKSANDR ONYSKO
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2021 |
Adresa: |
62700, 81411332, Brno-město, Brno, Slatina, Tuřanka, 1554, 115b, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 62700 Brno |
|
OLEKSANDR ONYSKO
|
Neaktivní
od 23.01.2021
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
61700, 19391455, Brno, Komárov, Hněvkovského, 30, 65 |
|
OLEKSANDR ONYSKO
|
Neaktivní
od 23.01.2021
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
61700, 19391455, Brno-město, Brno, Komárov, Hněvkovského, 30, 65, Hněvkovského 30/65, Komárov, 61700 Brno |
|
Oleksandr Onysko
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
22.03.1999 |
Adresa: |
69003, 19017014, Břeclav, Břeclav, Lidická, 68 |
|
Oleksandr Onysko
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
22.03.1999 |
Adresa: |
69003, 19017014, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Lidická, 2742, 68, Lidická 2742/68, 69003 Břeclav |
|
Ing. Jiří Vráblík
|
Neaktivní
od 22.03.1999
|
jednatel |
29.04.1998 |
Adresa: |
69141, 18972004, Břeclav, Břeclav, Na Valtické, 38 |
|
Alexander Onisko
|
Neaktivní
od 22.03.1999
|
jednatel |
29.04.1998 |
Adresa: |
69003, 19017014, Břeclav, Břeclav, Lidická, 68 |
|
ing. Jiří Vráblík
|
Neaktivní
od 22.03.1999
|
jednatel |
29.04.1998 |
Adresa: |
69141, 18972004, Břeclav, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Na Valtické, 668, 38, Na Valtické 668/38, Charvátská Nová Ves, 69141 Břeclav |
|
Alexander Onisko
|
Neaktivní
od 22.03.1999
|
jednatel |
29.04.1998 |
Adresa: |
69003, 19017014, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Lidická, 2742, 68, Lidická 2742/68, 69003 Břeclav |
|
Jaromír Dobšík
|
Neaktivní
od 29.04.1998
|
jednatel |
07.08.1996 |
Adresa: |
62500, 19216343, Brno-město, Brno, Uzbecká, 6 |
|
František Peringer
|
Neaktivní
od 29.04.1998
|
jednatel |
07.08.1996 |
Adresa: |
62800, Brno-město, Brno, Valtická, 1 |
|
Ing. Jiří Vráblík
|
Neaktivní
od 29.04.1998
|
jednatel |
07.08.1996 |
Adresa: |
69003, 18972004, Břeclav, Břeclav, Na Valtické, 38 |
|
JAROMÍR DOBŠÍK
|
Neaktivní
od 29.04.1998
|
jednatel |
07.08.1996 |
Adresa: |
62500, 19216343, Brno-město, Brno, Bohunice, Uzbecká, 556, 6, Uzbecká 556/6, Bohunice, 62500 Brno |
|
František Peringer
|
Neaktivní
od 29.04.1998
|
jednatel |
07.08.1996 |
Adresa: |
62800, 19573146, Brno-město, Brno, Židenice, Valtická, 4153, 1, Valtická 4153/1, Židenice, 62800 Brno |
|
ing. Jiří Vráblík
|
Neaktivní
od 29.04.1998
|
jednatel |
07.08.1996 |
Adresa: |
69141, 18972004, Břeclav, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Na Valtické, 668, 38, Na Valtické 668/38, Charvátská Nová Ves, 69141 Břeclav |
|