WALTER SCHROTT
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.07.2024 |
Adresa: |
68605, 78976626, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Stará Cihelna, 1750, Stará Cihelna 1750, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
WALTER SCHROTT
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
17.08.2021 |
Adresa: |
76701, 10384707, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 4253, 119e |
|
WALTER SCHROTT
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
17.08.2021 |
Adresa: |
76701, 10384707, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 4253, 119e, Havlíčkova 4253/119e, 76701 Kroměříž |
|
WALTER SCHROTT
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
27.08.2020 |
Adresa: |
68605, 78976626, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Stará Cihelna, 1750 |
|
JIŘÍ PETRUCHA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.08.2020 |
Adresa: |
78301, 40292118, Olomouc, Olomouc, Nemilany, Povelská, 367, 46 |
|
JIŘÍ PETRUCHA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.08.2020 |
Adresa: |
78301, 40292118, Olomouc, Olomouc, Nemilany, Povelská, 367, 46, Povelská 367/46, Nemilany, 78301 Olomouc |
|
WALTER SCHROTT
|
Neaktivní
od 30.07.2024
|
místopředseda představenstva |
27.08.2020 |
Adresa: |
68605, 78976626, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Stará Cihelna, 1750, Stará Cihelna 1750, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
WALTER SCHROTT
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen představenstva |
07.08.2019 |
Adresa: |
68605, 78976626, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Stará Cihelna, 1750 |
|
WALTER SCHROTT
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen představenstva |
07.08.2019 |
Adresa: |
68605, 78976626, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Stará Cihelna, 1750, Stará Cihelna 1750, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
STANISLAV VAŠINA
|
Neaktivní
od 07.08.2019
|
|
27.07.2016 |
Adresa: |
68737, 4778430, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 547 |
|
MOJMÍR OHNOUTKA
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
místopředseda představenstva |
27.07.2016 |
Adresa: |
68605, 18948634, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Na Stráni, 663 |
|
WALTER SCHROTT
|
Neaktivní
od 17.08.2021
|
předseda představenstva |
27.07.2016 |
Adresa: |
76701, 10384707, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 4253, 119e |
|
STANISLAV VAŠINA
|
Neaktivní
od 07.08.2019
|
|
27.07.2016 |
Adresa: |
68737, 4778430, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 547, č.p. 547, 68737 Polešovice |
|
MOJMÍR OHNOUTKA
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
místopředseda představenstva |
27.07.2016 |
Adresa: |
68605, 18948634, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Na Stráni, 663, Na Stráni 663, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
WALTER SCHROTT
|
Neaktivní
od 17.08.2021
|
předseda představenstva |
27.07.2016 |
Adresa: |
76701, 10384707, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 4253, 119e, Havlíčkova 4253/119e, 76701 Kroměříž |
|
Ing. VLADIMÍR BASOVNÍK
|
Neaktivní
od 08.08.2016
|
člen představenstva |
14.07.2016 |
Adresa: |
68737, 4780116, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 715 |
|
Ing. VLADIMÍR BASOVNÍK
|
Neaktivní
od 08.08.2016
|
člen představenstva |
14.07.2016 |
Adresa: |
68737, 4780116, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 715, č.p. 715, 68737 Polešovice |
|
ANTONÍN DOBEŠ
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen představenstva |
15.06.2016 |
Adresa: |
68738, 4712382, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 12 |
|
ANTONÍN DOBEŠ
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen představenstva |
15.06.2016 |
Adresa: |
68738, 4712382, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 12, č.p. 12, 68738 Nedakonice |
|
Ing. Jaroslav Smělík
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
místopředseda představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, Nová, 346 |
|
Antonín Dobeš
|
Neaktivní
od 15.06.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, U Školy, 12 |
|
Ing. Vladimír Basovník
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68737, 4780116, Polešovice, 715 |
|
ing. MOJMÍR OHNOUTKA
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
předseda představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68605, 18948634, Uherské Hradiště, Mařatice, Na Stráni, 663 |
|
Vojtěch Jurák
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, Příčná, 58 |
|
Stanislav Vašina
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68737, 4778430, Polešovice, 547 |
|
Zdeněk Verbík
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68601, 4831381, Kostelany nad Moravou, 298 |
|
Ing. Jaroslav Smělík
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
místopředseda představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68738, 4715471, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 346, č.p. 346, 68738 Nedakonice |
|
ANTONÍN DOBEŠ
|
Neaktivní
od 15.06.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68738, 4712382, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 12, č.p. 12, 68738 Nedakonice |
|
Ing. VLADIMÍR BASOVNÍK
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68737, 4780116, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 715, č.p. 715, 68737 Polešovice |
|
Vojtěch Jurák
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68738, 4712838, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 58, č.p. 58, 68738 Nedakonice |
|
STANISLAV VAŠINA
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68737, 4778430, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 547, č.p. 547, 68737 Polešovice |
|
Zdeněk Verbík
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68601, 4831381, Uherské Hradiště, Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou, 298, č.p. 298, 68601 Kostelany nad Moravou |
|
ing. MOJMÍR OHNOUTKA
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
předseda představenstva |
09.06.2011 |
Adresa: |
68605, 18948634, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Na Stráni, 663, Na Stráni 663, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
ing. MOJMÍR OHNOUTKA
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
předseda představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68605, 18948634, Uherské Hradiště, Mařatice, Na Stráni, 663 |
|
Ing. Jaroslav Smělík
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
místopředseda představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, Nová, 346 |
|
Ing. Vladimír Basovník
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68737, 4780116, Polešovice, 715 |
|
Vojtěch Jurák
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, Příčná, 58 |
|
Antonín Dobeš
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, U Školy, 12 |
|
Zdeněk Obdržálek
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, Příčná, 201 |
|
Zdeněk Verbík
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68601, 4831381, Kostelany nad Moravou, 298 |
|
ing. MOJMÍR OHNOUTKA
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
předseda představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68605, 18948634, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Na Stráni, 663, Na Stráni 663, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Ing. Jaroslav Smělík
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
místopředseda představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68738, 4715471, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 346, č.p. 346, 68738 Nedakonice |
|
Ing. VLADIMÍR BASOVNÍK
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68737, 4780116, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 715, č.p. 715, 68737 Polešovice |
|
Vojtěch Jurák
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68738, 4712838, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 58, č.p. 58, 68738 Nedakonice |
|
ANTONÍN DOBEŠ
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68738, 4712382, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 12, č.p. 12, 68738 Nedakonice |
|
Zdeněk Obdržálek
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68738, 4714156, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 201, č.p. 201, 68738 Nedakonice |
|
Zdeněk Verbík
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
člen představenstva |
21.08.2006 |
Adresa: |
68601, 4831381, Uherské Hradiště, Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou, 298, č.p. 298, 68601 Kostelany nad Moravou |
|
Ing. Mojmír Ohnoutka
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
předseda představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68601, 18948634, Mařatice, Na stráni, 663 |
|
Ing. Jaroslav Smělík
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
místopředseda představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, Nová, 346 |
|
Ing. Vladimír Basovník
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68737, 4780116, Polešovice, 715 |
|
Vojtěch Jurák
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, Příčná, 58 |
|
Antonín Dobeš
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, U Školy, 12 |
|
Zdeněk Obdržálek
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68738, Nedakonice, Příčná, 201 |
|
Ignác Stodůlka
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68737, Polešovice, Ořechov, 238 |
|
ing. MOJMÍR OHNOUTKA
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
předseda představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68605, 18948634, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Na Stráni, 663, Na Stráni 663, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Ing. Jaroslav Smělík
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
místopředseda představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68738, 4715471, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 346, č.p. 346, 68738 Nedakonice |
|
Ing. VLADIMÍR BASOVNÍK
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68737, 4780116, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 715, č.p. 715, 68737 Polešovice |
|
Vojtěch Jurák
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68738, 4712838, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 58, č.p. 58, 68738 Nedakonice |
|
ANTONÍN DOBEŠ
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68738, 4712382, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 12, č.p. 12, 68738 Nedakonice |
|
Zdeněk Obdržálek
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
68738, 4714156, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 201, č.p. 201, 68738 Nedakonice |
|
Ignác Stodůlka
|
Neaktivní
od 21.08.2006
|
člen představenstva |
22.11.2001 |
Adresa: |
238, Polešovice, Ořechov, 68737, Ořechov 238, 68737 Polešovice, Česká republika |
|
Ing. Mojmír Ohnoutka
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
předseda představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
Uherské Hradiště, Mařatice, Uherské Hradiště, Na stráni, 663 |
|
Ing. Jaroslav Smělík
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
místopředseda představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
4715471, Uherské Hradiště, Nedakonice, 346 |
|
Ing. Vladimír Basovník
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
člen představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
4780116, Uherské Hradiště, Polešovice, 715 |
|
Vojtěch Jurák
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
člen představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
4712838, Uherské Hradiště, Nedakonice, 58 |
|
Antonín Dobeš
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
člen představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
4712382, Uherské Hradiště, Nedakonice, 12 |
|
Zdeněk Obdržálek
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
člen představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
4714156, Uherské Hradiště, Nedakonice, 201 |
|
Ignác Stodůlka
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
člen představenstva |
19.08.1996 |
|
Vojtěch Jurák
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
člen představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
68738, 4712838, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 58, č.p. 58, 68738 Nedakonice |
|
ANTONÍN DOBEŠ
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
člen představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
68738, 4712382, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 12, č.p. 12, 68738 Nedakonice |
|
Zdeněk Obdržálek
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
člen představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
68738, 4714156, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 201, č.p. 201, 68738 Nedakonice |
|
Ignác Stodůlka
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
člen představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
238, Ořechov, Ořechov 238, Česká republika |
|
Ing. Mojmír Ohnoutka
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
předseda představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
663, Uherské Hradiště, Mařatice, Uherské Hradiště, Na stráni, Na stráni 663, Mařatice, Uherské Hradiště, okres: Uherské Hradiště, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Smělík
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
místopředseda představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
68738, 4715471, Uherské Hradiště, Nedakonice, Nedakonice, 346, č.p. 346, 68738 Nedakonice |
|
Ing. VLADIMÍR BASOVNÍK
|
Neaktivní
od 22.11.2001
|
člen představenstva |
19.08.1996 |
Adresa: |
68737, 4780116, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 715, č.p. 715, 68737 Polešovice |
|