KVIDO BOLELOUCKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
63900, 19127588, Brno-město, Brno, Štýřice, Vysoká, 532, 8 |
|
Kvido Boleloucký
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
63900, 19127588, Brno-město, Brno, Štýřice, Vysoká, 532, 8, Vysoká 532/8, Štýřice, 63900 Brno |
|
René Koláček
|
Neaktivní
od 10.09.1998
|
jednatel |
07.07.1997 |
Adresa: |
19315511, Brno-město, Brno, Černého, 45 |
|
René Koláček
|
Neaktivní
od 10.09.1998
|
jednatel |
07.07.1997 |
Adresa: |
63500, 19315511, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 815, 45, Černého 815/45, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Tomáš Pleva
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Jednatel |
19.08.1996 |
Adresa: |
Blansko, Blansko, Bezručova, 6 |
|
Olga Bartečková
|
Neaktivní
od 10.09.1998
|
Jednatel |
19.08.1996 |
Adresa: |
19572905, Brno-město, Brno, Mutěnická, 4 |
|
Kvido Boleloucký
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
Jednatel |
19.08.1996 |
Adresa: |
19127588, Brno-město, Brno, Vysoká, 8 |
|
Ing. Tomáš Pleva
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Jednatel |
19.08.1996 |
Adresa: |
67801, 15224431, Blansko, Blansko, Blansko, Bezručova, 336, 6, Bezručova 336/6, 67801 Blansko |
|
Olga Bartečková
|
Neaktivní
od 10.09.1998
|
Jednatel |
19.08.1996 |
Adresa: |
62800, 19572905, Brno-město, Brno, Židenice, Mutěnická, 4129, 4, Mutěnická 4129/4, Židenice, 62800 Brno |
|
Kvido Boleloucký
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
Jednatel |
19.08.1996 |
Adresa: |
63900, 19127588, Brno-město, Brno, Štýřice, Vysoká, 532, 8, Vysoká 532/8, Štýřice, 63900 Brno |
|