DALIBOR ŠIMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2022 |
Adresa: |
66491, 23959380, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice, Hlavní, 14 |
|
DALIBOR ŠIMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2022 |
Adresa: |
66491, 23959380, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice, Hlavní, 14, Hlavní 14, 66491 Neslovice |
|
Jiří Marek
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2020 |
Adresa: |
66501, 24063584, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Okrouhlík, 101 |
|
Jiří Marek
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2020 |
Adresa: |
66501, 24063584, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Okrouhlík, 101, Okrouhlík 101, 66501 Rosice |
|
DALIBOR ŠIMEK
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
66491, 23959461, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice, Hlavní, 22 |
|
Dalibor Šimek
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
66491, 23959461, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice, Hlavní, 22, Hlavní 22, 66491 Neslovice |
|
Dalibor Šimek
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
jednatel |
28.08.1996 |
Adresa: |
Brno-venkov, Neslovice, 22 |
|
Jiří Marek
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
jednatel |
28.08.1996 |
Adresa: |
Rosice u Brna, Komenského nám., 622 |
|
Dalibor Šimek
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
jednatel |
28.08.1996 |
Adresa: |
22, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice 22, okres: Brno-venkov, Česká republika |
|
Jiří Marek
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
jednatel |
28.08.1996 |
Adresa: |
622, Rosice u Brna, Komenského nám., Komenského nám. 622, Rosice u Brna, Česká republika |
|