IVO FRIMEL
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
jednatel |
27.01.2016 |
Adresa: |
66902, 10993223, Znojmo, Znojmo, Jana Palacha, 1264, 7 |
|
IVO FRIMEL
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
jednatel |
27.01.2016 |
Adresa: |
66902, 10993223, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Jana Palacha, 1264, 7, Jana Palacha 1264/7, 66902 Znojmo |
|
Ivo Frimel
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
jednatel |
17.09.2009 |
Adresa: |
66902, 10993223, Znojmo, Jana Palacha, 1264/7 |
|
IVO FRIMEL
|
Neaktivní
od 27.01.2016
|
jednatel |
17.09.2009 |
Adresa: |
66902, 10993223, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Jana Palacha, 1264, 7, Jana Palacha 1264/7, 66902 Znojmo |
|
Milhelm Panzenböck
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
10985212, Znojmo, Znojmo, Antonínská, 13 |
|
Wilhelm Panzenböck
|
Neaktivní
od 17.09.2009
|
jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
10985212, Znojmo, Znojmo, Antonínská, 13 |
|
Milhelm Panzenböck
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
66902, 10985212, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Antonínská, 431, 13, Antonínská 431/13, 66902 Znojmo |
|
Wilhelm Panzenböck
|
Neaktivní
od 17.09.2009
|
jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
66902, 10985212, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Antonínská, 431, 13, Antonínská 431/13, 66902 Znojmo |
|
Richard Mahel
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
jednatel |
23.09.1996 |
Adresa: |
10990810, Znojmo, Znojmo, Rooseveltova, 29 |
|
Richard Mahel
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
jednatel |
23.09.1996 |
Adresa: |
66902, 10990810, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Rooseveltova, 1006, 29, Rooseveltova 1006/29, 66902 Znojmo |
|