Bc. LUCIE VAJDÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2015 |
Adresa: |
67401, 18760929, Třebíč, Jejkov, Chmelova, 120, 9 |
|
Bc. LUCIE VAJDÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2015 |
Adresa: |
67401, 18760929, Třebíč, Třebíč, Jejkov, Chmelova, 120, 9, Chmelova 120/9, Jejkov, 67401 Třebíč |
|
Bc. LUCIE VAJDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2015
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
67401, 18760929, Třebíč, Jejkov, Chmelova, 120, 9 |
|
Bc. LUCIE VAJDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.2015
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
67401, 18760929, Třebíč, Třebíč, Jejkov, Chmelova, 120, 9, Chmelova 120/9, Jejkov, 67401 Třebíč |
|
Bc. Lucie Vajdíková
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
13.01.2012 |
Adresa: |
66902, Znojmo, Kollárova, 369, 17 |
|
Bc. Lucie Vajdíková
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
13.01.2012 |
Adresa: |
66902, 10984658, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kollárova, 369, 17, Kollárova 369/17, 66902 Znojmo |
|
Mgr. Markéta Křivanová
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
jednatel |
09.12.2010 |
Adresa: |
67401, 27771687, Třebíč, Chmelova, 224, 1 |
|
Mgr. Markéta Křivanová
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
jednatel |
09.12.2010 |
Adresa: |
67401, 27771687, Třebíč, Třebíč, Jejkov, Chmelova, 224, 1, Chmelova 224/1, Jejkov, 67401 Třebíč |
|
Jiří Kotrba
|
Neaktivní
od 13.02.2003
|
jednatel |
12.02.2001 |
Adresa: |
67401, 26758768, Třebíč, Třebíč, U Obůrky, 1029 |
|
Jiří Kotrba
|
Neaktivní
od 13.02.2003
|
jednatel |
12.02.2001 |
Adresa: |
67401, 26758768, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, U Obůrky, 1029, U Obůrky 1029, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Vlastimil Korec
|
Neaktivní
od 29.04.1998
|
jednatel |
10.10.1996 |
Adresa: |
67401, 18746675, Třebíč, Třebíč, Kmochova, 766/21 |
|
Jiří Kotrba
|
Neaktivní
od 12.02.2001
|
jednatel |
10.10.1996 |
Adresa: |
67401, 18768946, Třebíč, Třebíč, Krajinova, 12 |
|
Ing. Jiří Křivan
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
jednatel |
10.10.1996 |
Adresa: |
67401, 18768377, Třebíč, Třebíč, M. Majerové, 715 |
|
Oldřich Peroutka
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
jednatel |
10.10.1996 |
Adresa: |
67401, 18782167, Třebíč, Třebíč, Okrajová, 1071 |
|
Vlastimil Korec
|
Neaktivní
od 29.04.1998
|
jednatel |
10.10.1996 |
Adresa: |
67401, 18746675, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Kmochova, 766, 21, Kmochova 766/21, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Jiří Kotrba
|
Neaktivní
od 12.02.2001
|
jednatel |
10.10.1996 |
Adresa: |
67401, 18768946, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Krajinova, 774, 12, Krajinova 774/12, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Ing. Jiří Křivan
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
jednatel |
10.10.1996 |
Adresa: |
67401, 18768377, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, M. Majerové, 715, 41, M. Majerové 715/41, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Oldřich Peroutka
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
jednatel |
10.10.1996 |
Adresa: |
67401, 18782167, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1071, 34, Okrajová 1071/34, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|