Dagmar Buchtová
|
Neaktivní
od 18.04.2003
|
jednatel |
06.01.1999 |
Adresa: |
19722087, Brno-město, Brno, Chodská, 13 |
|
Dagmar Buchtová
|
Neaktivní
od 18.04.2003
|
jednatel |
06.01.1999 |
Adresa: |
61200, 19722087, Brno-město, Brno, Královo Pole, Chodská, 2780, 13, Chodská 2780/13, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Lenka Soukupová
|
Neaktivní
od 21.01.1998
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
19572301, Brno-město, Brno, Velkopavlovická, 1 |
|
ing. Jana Korvasová
|
Neaktivní
od 21.01.1998
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
19484313, Brno-město, Brno, Svážná, 14 |
|
Svatopluk Buchta
|
Neaktivní
od 06.01.1999
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
19722087, Brno-město, Brno, Chodská, 13 |
|
Lenka Soukupová
|
Neaktivní
od 21.01.1998
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
62800, 19572301, Brno-město, Brno, Židenice, Velkopavlovická, 4067, 1, Velkopavlovická 4067/1, Židenice, 62800 Brno |
|
ing. Jana Korvasová
|
Neaktivní
od 21.01.1998
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
63400, 19484313, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 391, 14, Svážná 391/14, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Svatopluk Buchta
|
Neaktivní
od 06.01.1999
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
61200, 19722087, Brno-město, Brno, Královo Pole, Chodská, 2780, 13, Chodská 2780/13, Královo Pole, 61200 Brno |
|