JINDŘICH TRAPL
|
Neaktivní
od 20.01.2020
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
17000, 22309489, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U letenského sadu, 1295, 8 |
|
JINDŘICH TRAPL
|
Neaktivní
od 20.01.2020
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
17000, 22309489, Praha, Holešovice, U letenského sadu, 1295, 8, U letenského sadu 1295/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JINDŘICH TRAPL
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
05.09.2013 |
Adresa: |
19800, 27492885, Praha 9, Hloubětín, Nepelova, 951, 5 |
|
JINDŘICH TRAPL
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
05.09.2013 |
Adresa: |
19800, 27492885, Praha, Hloubětín, Nepelova, 951, 5, Nepelova 951/5, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Jindřich Trapl
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
jednatel |
27.03.2002 |
Adresa: |
Teplice - Trnovany, Trnovanská, 1271/5 |
|
Jindřich Trapl
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
jednatel |
27.03.2002 |
Adresa: |
41501, 20238584, Teplice, Teplice, Trnovany, Trnovanská, 1271, 5, Trnovanská 1271/5, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Mgr. Karel Matkovič
|
Neaktivní
od 27.03.2002
|
jednatel |
23.05.2001 |
Adresa: |
21943486, Praha 4, Praha 4, Nuselská, 56/336 |
|
Mgr. Karel Matkovič
|
Neaktivní
od 27.03.2002
|
jednatel |
23.05.2001 |
Adresa: |
14000, 21943486, Praha, Nusle, Nuselská, 336, 56, Nuselská 336/56, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Sylva Mertlová
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
jednatel |
02.04.1998 |
Adresa: |
Praha-Karlín, Březinova, 5 |
|
Radim Mertl
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
jednatel |
02.04.1998 |
Adresa: |
Praha-Karlín, Březinova, 5 |
|
Sylva Mertlová
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
jednatel |
02.04.1998 |
Adresa: |
18600, 22353593, Praha, Karlín, Březinova, 474, 5, Březinova 474/5, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
RADIM MERTL
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
jednatel |
02.04.1998 |
Adresa: |
18600, 22353593, Praha, Karlín, Březinova, 474, 5, Březinova 474/5, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Hana Sirná
|
Neaktivní
od 02.04.1998
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
15000, 22023739, Praha 5, Praha 5, Nad Zámečkem, 12/549 |
|
Sylva Machová
|
Neaktivní
od 02.04.1998
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
60200, 19299591, Brno-město, Brno, nám. 28. října, 16 |
|
Hana Sirná
|
Neaktivní
od 02.04.1998
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
15000, 22023739, Praha, Košíře, Nad zámečkem, 549, 12, Nad zámečkem 549/12, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Sylva Machová
|
Neaktivní
od 02.04.1998
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
60200, 19299591, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1106, 16, náměstí 28. října 1106/16, Černá Pole, 60200 Brno |
|