ATANAS CHAKAROV
|
Aktivní
|
jednatel |
11.05.2017 |
Adresa: |
7500, Silistra, Oděsa 8 |
|
ATANAS CHAKAROV
|
Aktivní
|
jednatel |
11.05.2017 |
Adresa: |
Silistra, Oděsa 8, 7500, Oděsa 8, 7500 Silistra, Bulharsko |
|
PETR STEINER
|
Neaktivní
od 11.05.2017
|
jednatel |
03.11.2016 |
Adresa: |
62100, 19509324, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vitáskova, 1591, 5 |
|
PETR STEINER
|
Neaktivní
od 11.05.2017
|
jednatel |
03.11.2016 |
Adresa: |
62100, 19509324, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vitáskova, 1591, 5, Vitáskova 1591/5, Řečkovice, 62100 Brno |
|
PETR STEINER
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
60200, 19098685, Brno, Brno-město, Orlí, 481, 5 |
|
PETR STEINER
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
60200, 19098685, Brno-město, Brno, Brno-město, Orlí, 481, 5, Orlí 481/5, Brno-město, 60200 Brno |
|
Milada Janků
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
10.08.2012 |
Adresa: |
66448, Moravany, Novosady, 695, 19 |
|
MILADA JANKŮ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
10.08.2012 |
Adresa: |
66448, 28134711, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Novosady, 695, 19, Novosady 695/19, 66448 Moravany |
|
Milada Janků
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
jednatel |
25.05.2005 |
Adresa: |
24125555, Moravany, Slunná, 295/7 |
|
Milada Janků
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
jednatel |
25.05.2005 |
Adresa: |
66448, 24125555, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Slunná, 295, 7, Slunná 295/7, 66448 Moravany |
|
Milada Janků
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
jednatel |
23.10.1996 |
Adresa: |
24125555, Moravany, Slunná, 7 |
|
Milada Janků
|
Neaktivní
od 25.05.2005
|
jednatel |
23.10.1996 |
Adresa: |
66448, 24125555, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Slunná, 295, 7, Slunná 295/7, 66448 Moravany |
|