Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | I TRE RE, spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 25315587 |
Registrovaná adresa: | 76001, 4230116, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Práce, 2512, náměstí Práce 2512, 76001 Zlín |
Začleněno na: | 08.11.1996 |
Předmět podnikání: |
hostinská činnost
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ROMAN PIVODA | Aktivní | 13.03.2019 | |
|
|||
Roman Pivoda | Aktivní | 13.03.2019 | |
|
|||
MARTA PIVODOVÁ | Aktivní | 26.10.2015 | |
|
|||
MARTA PIVODOVÁ | Aktivní | 26.10.2015 | |
|
|||
Giorgio Cipolla | Aktivní | 08.11.1996 | |
|
|||
Stefano Vagnoni | Aktivní | 08.11.1996 | |
|
|||
Giorgio Cipolla | Aktivní | 08.11.1996 | |
|
|||
Stefano Vagnoni | Aktivní | 08.11.1996 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Stefano Vagnoni | Aktivní | Jednatel | 26.10.2015 |
|
|||
Stefano Vagnoni | Aktivní | Jednatel | 26.10.2015 |
|
|||
Stefano Vagnoni | Neaktivní od 26.10.2015 | Jednatel | 29.05.1998 |
|
|||
Stefano Vagnoni | Neaktivní od 26.10.2015 | Jednatel | 29.05.1998 |
|
|||
Roman Pivoda | Neaktivní od 19.12.1997 | jednatel | 08.11.1996 |
|
|||
Miroslava Hrubčíková | Neaktivní od 29.05.1998 | jednatel | 08.11.1996 |
|
|||
Roman Pivoda | Neaktivní od 19.12.1997 | jednatel | 08.11.1996 |
|
|||
Miroslava Hrubčíková | Neaktivní od 29.05.1998 | jednatel | 08.11.1996 |
|
Registrační číslo I TRE RE, spol. s r.o. v likvidaci je 25315587.
Registrační adresa I TRE RE, spol. s r.o. v likvidaci je 76001, 4230116, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Práce, 2512, náměstí Práce 2512, 76001 Zlín.
I TRE RE, spol. s r.o. v likvidaci byla založena 08.11.1996.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ROMAN PIVODA, Roman Pivoda, MARTA PIVODOVÁ, MARTA PIVODOVÁ, Giorgio Cipolla, Stefano Vagnoni, Giorgio Cipolla, Stefano Vagnoni.