Ing. JIŘÍ DOSTAL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
27401, 27686612, Slaný, Slaný, Švehlova, 1820 |
|
Ing. JIŘÍ DOSTAL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
27401, 27686612, Kladno, Slaný, Slaný, Švehlova, 1820, Švehlova 1820, 27401 Slaný |
|
Ing. Václav Dostal
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
07.10.2011 |
Adresa: |
68771, 3, Bojkovice, Bezručova, 884 |
|
Ing. Jiří Dostal
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
07.10.2011 |
Adresa: |
27401, 27686612, Slaný, Švehlova, 1820 |
|
Ing. Václav Dostal
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
07.10.2011 |
Adresa: |
68771, 4653149, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bojkovice, Bezručova čtvrť, 884, Bezručova čtvrť 884, 68771 Bojkovice |
|
Ing. JIŘÍ DOSTAL
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
07.10.2011 |
Adresa: |
27401, 27686612, Kladno, Slaný, Slaný, Švehlova, 1820, Švehlova 1820, 27401 Slaný |
|
Ing. Jiří Dostal
|
Neaktivní
od 07.10.2011
|
jednatel |
31.08.2011 |
Adresa: |
27401, 27686612, Slaný, Švehlova, 1820 |
|
Ing. JIŘÍ DOSTAL
|
Neaktivní
od 07.10.2011
|
jednatel |
31.08.2011 |
Adresa: |
27401, 27686612, Kladno, Slaný, Slaný, Švehlova, 1820, Švehlova 1820, 27401 Slaný |
|
Ing. Jiří Dostal
|
Neaktivní
od 31.08.2011
|
jednatel |
11.11.1996 |
Adresa: |
68771, 3, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bezručova, 884 |
|
Ing. Václav Dostal
|
Neaktivní
od 07.10.2011
|
jednatel |
11.11.1996 |
Adresa: |
68771, 3, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bezručova, 884 |
|
Ing. Jiří Dostal
|
Neaktivní
od 31.08.2011
|
jednatel |
11.11.1996 |
Adresa: |
68771, 4653149, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bojkovice, Bezručova čtvrť, 884, Bezručova čtvrť 884, 68771 Bojkovice |
|
Ing. Václav Dostal
|
Neaktivní
od 07.10.2011
|
jednatel |
11.11.1996 |
Adresa: |
68771, 4653149, Uherské Hradiště, Bojkovice, Bojkovice, Bezručova čtvrť, 884, Bezručova čtvrť 884, 68771 Bojkovice |
|