IVO SLAVÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2021 |
Adresa: |
79841, 25965395, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Sídliště Sport, 868 |
|
MIROSLAV KMENT
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
79858, 10442529, Čechy pod Kosířem, Čechy pod Kosířem, 9. května, 280 |
|
IVO SLAVÍČEK
|
Neaktivní
od 14.08.2024
|
jednatel |
06.10.2021 |
Adresa: |
79841, 25965395, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Sídliště Sport, 868, Sídliště Sport 868, 79841 Kostelec na Hané |
|
Miroslav Kment
|
Neaktivní
od 14.08.2024
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
79858, 10442529, Prostějov, Čechy pod Kosířem, Čechy pod Kosířem, 9. května, 280, 9. května 280, 79858 Čechy pod Kosířem |
|
Ivo Slavíček
|
Neaktivní
od 28.11.1996
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
Luděřov 37, p. Drahanovice |
|
Miroslav Kment
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
Čechy pod Košířem, 9. května, 280 |
|
Ivo Slavíček
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
Ludéřov 37, p. Drahanovice |
|
Miroslav Kment
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
79858, 10442529, Prostějov, Čechy pod Kosířem, Čechy pod Kosířem, 9. května, 280, 9. května 280, 79858 Čechy pod Kosířem |
|
Ivo Slavíček
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
jednatel |
28.11.1996 |
Adresa: |
78344, 16119762, Olomouc, Drahanovice, Ludéřov, 37, Ludéřov 37, 78344 Drahanovice |
|