Ing. PETR ODEHNAL
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
člen představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
60200, 19141491, Brno, Pisárky, Kalvodova, 102, 2 |
|
Ing. PETR ODEHNAL
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
člen představenstva |
11.06.2014 |
Adresa: |
60200, 19141491, Brno-město, Brno, Pisárky, Kalvodova, 102, 2, Kalvodova 102/2, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. Petr Odehnal
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
člen představenstva |
27.01.2012 |
Adresa: |
60200, 19141491, Brno, Kalvodova, 2 |
|
Zdeněk Odehnal
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
předseda představenstva |
27.01.2012 |
Adresa: |
66484, 24687847, Vysoké Popovice, 94 |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
člen představenstva |
27.01.2012 |
Adresa: |
62700, 19550839, Brno, Slavkovská, 3 |
|
Ing. PETR ODEHNAL
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
člen představenstva |
27.01.2012 |
Adresa: |
60200, 19141491, Brno-město, Brno, Pisárky, Kalvodova, 102, 2, Kalvodova 102/2, Pisárky, 60200 Brno |
|
ZDENĚK ODEHNAL
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
předseda představenstva |
27.01.2012 |
Adresa: |
66484, 24687847, Brno-venkov, Vysoké Popovice, Vysoké Popovice, 94, č.p. 94, 66484 Vysoké Popovice |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
člen představenstva |
27.01.2012 |
Adresa: |
62700, 19550839, Brno-město, Brno, Slatina, Slavkovská, 861, 3, Slavkovská 861/3, Slatina, 62700 Brno |
|
Ing. Petr Odehnal
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
člen představenstva |
27.02.2009 |
Adresa: |
60200, 19141491, Brno, Kalvodova, 2 |
|
Ing. PETR ODEHNAL
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
člen představenstva |
27.02.2009 |
Adresa: |
60200, 19141491, Brno-město, Brno, Pisárky, Kalvodova, 102, 2, Kalvodova 102/2, Pisárky, 60200 Brno |
|
Dimitrij Pikner
|
Neaktivní
od 27.02.2009
|
člen představenstva |
24.11.2005 |
Adresa: |
66401, 24916846, Bílovice nad Svitavou, Obřanská, 615 |
|
Zdeněk Odehnal
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
předseda představenstva |
24.11.2005 |
Adresa: |
61600, 19603452, Brno, Luční, 68 |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
člen představenstva |
24.11.2005 |
Adresa: |
62700, 19550839, Brno, Slavkovská, 3 |
|
DIMITRIJ PIKNER
|
Neaktivní
od 27.02.2009
|
člen představenstva |
24.11.2005 |
Adresa: |
66401, 24916846, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Obřanská, 615, Obřanská 615, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Zdeněk Odehnal
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
předseda představenstva |
24.11.2005 |
Adresa: |
61600, 19603452, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Luční, 2600, 68, Luční 2600/68, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
člen představenstva |
24.11.2005 |
Adresa: |
62700, 19550839, Brno-město, Brno, Slatina, Slavkovská, 861, 3, Slavkovská 861/3, Slatina, 62700 Brno |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 24.11.2005
|
člen představenstva |
02.04.2003 |
Adresa: |
19550839, Brno, Slavkovská, 3 |
|
Dimitrij Pikner
|
Neaktivní
od 24.11.2005
|
předseda představenstva |
02.04.2003 |
Adresa: |
24916846, Bílovice nad Svitavou, Obřanská, 615 |
|
DIMITRIJ PIKNER
|
Neaktivní
od 24.11.2005
|
předseda představenstva |
02.04.2003 |
Adresa: |
66401, 24916846, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Obřanská, 615, Obřanská 615, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 24.11.2005
|
člen představenstva |
02.04.2003 |
Adresa: |
62700, 19550839, Brno-město, Brno, Slatina, Slavkovská, 861, 3, Slavkovská 861/3, Slatina, 62700 Brno |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
předseda představenstva |
08.09.2000 |
Adresa: |
19550839, Brno, Slavkovská, 3 |
|
Dimitrij Pikner
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
člen představenstva |
08.09.2000 |
Adresa: |
24916846, Bílovice nad Svitavou, Obřanská, 615 |
|
Stanislav Hájek
|
Neaktivní
od 24.11.2005
|
člen představenstva |
08.09.2000 |
Adresa: |
19265581, Brno, Kupkova, 96 |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
předseda představenstva |
08.09.2000 |
Adresa: |
62700, 19550839, Brno-město, Brno, Slatina, Slavkovská, 861, 3, Slavkovská 861/3, Slatina, 62700 Brno |
|
DIMITRIJ PIKNER
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
člen představenstva |
08.09.2000 |
Adresa: |
66401, 24916846, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Obřanská, 615, Obřanská 615, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Stanislav Hájek
|
Neaktivní
od 24.11.2005
|
člen představenstva |
08.09.2000 |
Adresa: |
63800, 19265581, Brno-město, Brno, Lesná, Kupkova, 681, 96, Kupkova 681/96, Lesná, 63800 Brno |
|
Luboš Vozdecký
|
Neaktivní
od 08.09.2000
|
místopředseda představenstva |
06.03.2000 |
Adresa: |
19262680, Brno-město, Brno, Slavíčkova, 7 |
|
Lubomír Mutňanský
|
Neaktivní
od 08.09.2000
|
předseda představenstva |
06.03.2000 |
Adresa: |
19506805, Brno-město, Brno, Medlánecká, 22 |
|
Luboš Vozdecký
|
Neaktivní
od 08.09.2000
|
místopředseda představenstva |
06.03.2000 |
Adresa: |
63800, 19262680, Brno-město, Brno, Lesná, Slavíčkova, 412, 7, Slavíčkova 412/7, Lesná, 63800 Brno |
|
Lubomír Mutňanský
|
Neaktivní
od 08.09.2000
|
předseda představenstva |
06.03.2000 |
Adresa: |
62100, 19506805, Brno-město, Brno, Řečkovice, Medlánecká, 1355, 22, Medlánecká 1355/22, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 06.03.2000
|
předseda představenstva |
26.10.1999 |
Adresa: |
19550839, Brno-město, Brno, Slavkovská, 3 |
|
Lubomír Mutňanský
|
Neaktivní
od 06.03.2000
|
místopředseda představenstva |
26.10.1999 |
Adresa: |
19506805, Brno-město, Brno, Medlánecká, 22 |
|
Ing. Magdalena Fialová
|
Neaktivní
od 08.09.2000
|
členka představenstva |
26.10.1999 |
Adresa: |
19069367, Brno-město, Brno, Zatloukalova, 12 |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 06.03.2000
|
předseda představenstva |
26.10.1999 |
Adresa: |
62700, 19550839, Brno-město, Brno, Slatina, Slavkovská, 861, 3, Slavkovská 861/3, Slatina, 62700 Brno |
|
Lubomír Mutňanský
|
Neaktivní
od 06.03.2000
|
místopředseda představenstva |
26.10.1999 |
Adresa: |
62100, 19506805, Brno-město, Brno, Řečkovice, Medlánecká, 1355, 22, Medlánecká 1355/22, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Magdalena Fialová
|
Neaktivní
od 08.09.2000
|
členka představenstva |
26.10.1999 |
Adresa: |
62100, 19069367, Brno-město, Brno, Ivanovice, Zatloukalova, 225, 12, Zatloukalova 225/12, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Lubomír Mutňanský
|
Neaktivní
od 26.10.1999
|
člen představenstva |
03.06.1999 |
Adresa: |
19506805, Brno-město, Brno, Medlánecká, 22 |
|
Lubomír Mutňanský
|
Neaktivní
od 26.10.1999
|
člen představenstva |
03.06.1999 |
Adresa: |
62100, 19506805, Brno-město, Brno, Řečkovice, Medlánecká, 1355, 22, Medlánecká 1355/22, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Petr Odehnal
|
Neaktivní
od 03.06.1999
|
člen představenstva |
01.01.1997 |
Adresa: |
19317778, Brno-město, Brno, Foltýnova, 18 |
|
Zdeněk Odehnal
|
Neaktivní
od 26.10.1999
|
předseda představenstva |
01.01.1997 |
Adresa: |
19603452, Brno-město, Brno, Luční, 68 |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 26.10.1999
|
člen představenstva |
01.01.1997 |
Adresa: |
19550839, Brno-město, Brno, Slavkovská, 3 |
|
Ing. Petr Odehnal
|
Neaktivní
od 03.06.1999
|
člen představenstva |
01.01.1997 |
Adresa: |
63500, 19317778, Brno-město, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1028, 18, Foltýnova 1028/18, Bystrc, 63500 Brno |
|
Zdeněk Odehnal
|
Neaktivní
od 26.10.1999
|
předseda představenstva |
01.01.1997 |
Adresa: |
61600, 19603452, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Luční, 2600, 68, Luční 2600/68, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Miroslav Polner
|
Neaktivní
od 26.10.1999
|
člen představenstva |
01.01.1997 |
Adresa: |
62700, 19550839, Brno-město, Brno, Slatina, Slavkovská, 861, 3, Slavkovská 861/3, Slatina, 62700 Brno |
|