JANA PECHALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2022 |
Adresa: |
76321, 4117409, Zlín, Slavičín, Slavičín, Příčná, 692 |
|
JANA PECHALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2022 |
Adresa: |
76321, 4117409, Zlín, Slavičín, Slavičín, Příčná, 692, Příčná 692, 76321 Slavičín |
|
EDITA PECHALOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
jednatel |
13.06.2019 |
Adresa: |
76321, 4117409, Zlín, Slavičín, Slavičín, Příčná, 692 |
|
EDITA PECHALOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
jednatel |
13.06.2019 |
Adresa: |
76321, 4117409, Zlín, Slavičín, Slavičín, Příčná, 692, Příčná 692, 76321 Slavičín |
|
LUKÁŠ PECHAL
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
jednatel |
03.10.2018 |
Adresa: |
76321, 4117409, Zlín, Slavičín, Slavičín, Příčná, 692 |
|
Lukáš Pechal
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
jednatel |
03.10.2018 |
Adresa: |
76321, 4117409, Zlín, Slavičín, Slavičín, Příčná, 692, Příčná 692, 76321 Slavičín |
|
LUKÁŠ PECHAL
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
15.03.2018 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
LUKÁŠ PECHAL
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
15.03.2018 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. PAVEL KUČERA
|
Neaktivní
od 15.03.2018
|
jednatel |
28.02.2017 |
Adresa: |
12000, 21741468, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Londýnská, 215, 37 |
|
Ing. PAVEL KUČERA
|
Neaktivní
od 15.03.2018
|
jednatel |
28.02.2017 |
Adresa: |
12000, 21741468, Praha, Vinohrady, Londýnská, 215, 37, Londýnská 215/37, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JAROSLAV DYTRYCH
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
jednatel |
14.03.2014 |
Adresa: |
66501, 24062871, Rosice, Rosice, Úvoz, 29 |
|
Ing. JAROSLAV DYTRYCH
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
jednatel |
14.03.2014 |
Adresa: |
66501, 24062871, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Úvoz, 29, Úvoz 29, 66501 Rosice |
|
Ing. Jaroslav Dytrych
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
66501, 24062871, Rosice, Úvoz, 29 |
|
Dagmar Halasová
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
66501, 24062871, Rosice, Rosice, Úvoz, 29 |
|
Ing. JAROSLAV DYTRYCH
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
66501, 24062871, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Úvoz, 29, Úvoz 29, 66501 Rosice |
|
Dagmar Halasová
|
Neaktivní
od 28.02.2017
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
66501, 24062871, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Úvoz, 29, Úvoz 29, 66501 Rosice |
|
Ing. Jaroslav Dytrych
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
jednatel |
23.05.2001 |
Adresa: |
66501, 24062871, Rosice, Úvoz, 29 |
|
Ing. JAROSLAV DYTRYCH
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
jednatel |
23.05.2001 |
Adresa: |
66501, 24062871, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Úvoz, 29, Úvoz 29, 66501 Rosice |
|
Ing. Jaroslav Dytrych
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
66501, 24069264, Rosice, Tetčická, 663 |
|
Dagmar Halasová
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
62900, 19572174, Brno-město, Brno, Mikulovská, 8 |
|
Ing. Jaroslav Dytrych
|
Neaktivní
od 23.05.2001
|
jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
66501, 24069264, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Tetčická, 663, Tetčická 663, 66501 Rosice |
|
Dagmar Halasová
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
62800, 19572174, Brno-město, Brno, Židenice, Mikulovská, 4053, 8, Mikulovská 4053/8, Židenice, 62800 Brno |
|