Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | JASCO Europe, spol. s r.o., "v likvidaci" |
ICO: | 25321021 |
Registrovaná adresa: | 76001, 4210212, Zlín, Zlín, Zlín, Gahurova, 292, Gahurova 292, 76001 Zlín |
Začleněno na: | 16.12.1996 |
Datum ukončení: | 24.11.2006 |
Předmět podnikání: |
poradenská a konzultační činnost v oblasti vzdělávání, obchodu a služeb
pronájem věcí movitých a nemovitých včetně poskytovánís tím souvisejících služeb
koncepce, návrh a distribuce studijních materiálů v rozsahu živnosti volné
organizování vzdělávacích kurzů a seminářů
koncepce, návrh a distribuce studijních materiálů v rozsahuživnosti volné
marketingové a reklamní služby
poradenská a konzultační činnost v oblasti vzdělávání, obchodu aslužeb
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
správa nemovitého a movitého majetku
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost
pronájem věcí movitých a nemovitých včetně poskytování s tím souvisejících služeb
obchodní a ekonomické poradenství
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JUDr. Stanislav Knotek | Neaktivní od 24.11.2006 | člen | 29.12.2001 |
|
|||
Ing. Jiří Genža | Neaktivní od 24.11.2006 | člen | 29.12.2001 |
|
|||
Tomáš Baťa | Neaktivní od 24.11.2006 | člen | 16.12.1996 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Oldřich Vaňous | Neaktivní od 24.11.2006 | jednatel | 17.03.1999 |
|
|||
Ing. Oldřich Vaňous | Neaktivní od 24.11.2006 | jednatel | 17.03.1999 |
|
|||
Oldřich Vaňous | Neaktivní od 17.03.1999 | jednatel | 11.02.1999 |
|
|||
Oldřich Vaňous | Neaktivní od 17.03.1999 | jednatel | 11.02.1999 |
|
|||
Caroline Anne Jenner nar. 10.04.1967 | Neaktivní od 11.02.1999 | jednatel | 16.12.1996 |
|
|||
Caroline Anne Jenner nar. 10.04.1967 | Neaktivní od 11.02.1999 | jednatel | 16.12.1996 |
|
Registrační číslo JASCO Europe, spol. s r.o., "v likvidaci" je 25321021.
Registrační adresa JASCO Europe, spol. s r.o., "v likvidaci" je 76001, 4210212, Zlín, Zlín, Zlín, Gahurova, 292, Gahurova 292, 76001 Zlín.
JASCO Europe, spol. s r.o., "v likvidaci" byla založena 16.12.1996.